Informazioni su Alexis Robert Fries
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Alexis Robert Fries
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004846298, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
ALEFCO GmbH, in Fällanden, CHE-112.694.668, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 63 vom 30.03.2011, S.0, Publ. 6098394).
Firma neu:
ALEFCO GmbH in Liquidation.
Domizil neu:
c/o Alexis Fries, Waldstrasse 18, 8118 Pfaffhausen. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 26.02.2020 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fries, Alexis Robert, von Zürich, in Fällanden, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 2835741, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Pöyry Schweiz AG, in Zürich, CHE-108.100.605, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 86 vom 04.05.2016, Publ. 2815551).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zumstein, Esther, von Lungern, in Volketswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fries, Alexis Robert, von Zürich, in Fällanden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
McAlister, Anja Raisa Kaarina, finnische Staatsangehörige, in Küsnacht ZH, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Silvennoinen, Anja Raisa Kaarina, ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Winter, Marcel, von Kaisten, in Uster, Vizepräsident des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 1689865, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Pöyry Schweiz AG, in Zürich, CHE-108.100.605, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 163 vom 26.08.2014, Publ. 1680235).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bachmann, Martin E., von Niedermuhlern, in Thalwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fries, Alexis Robert, von Zürich, in Fällanden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien].