Informazioni su Annagreth Friedli
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Annagreth Friedli
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005091604, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
suchttherapiebärn, in Bern, CHE-106.096.217, Stiftung (SHAB Nr. 93 vom 15.05.2019, Publ. 1004630266).
Domizil neu:
Muristrasse 28c, 3006 Bern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Friedli, Annagreth, von Seeberg, in Ostermundigen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stoller, Michael Andreas, von Grindelwald, in Wabern (Köniz), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Sager, Manuel, von Menziken, in Gümligen (Muri bei Bern), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 6609454, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
suchttherapiebärn, in Bern, CH-035.7.016.861-3, Stiftung (SHAB Nr. 58 vom 23.03.2011, S. 0, Publ. 6087642).
Aufsichtsbehörde neu:
Bernische BVG- und Stiftungsaufsicht (BBSA).
Organisation neu:
[Streichung der Organisation von Amtes wegen, da nicht zum Eintragungstext gehörend.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kaufmann, Ursula, von Frutigen, in Bolligen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stoller, Michael Andreas, von Grindelwald, in Wabern (Bern), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Friedli, Annagreth, von Seeberg, in Ostermundigen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 2130934, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
H. P. Friedli Elektro AG, in Ostermundigen, Hubelstrasse 17, 3072 Ostermundigen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
11.02.2004.
Zweck:
Projektierung und Ausführung von elektrischen Installationen und Anlagen sowie Handel mit elektrischen Apparaten;
kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen und Grundstücke erwerben oder veräussern. Ein allfälliger Nebenzweck ist aus den Statuten ersichtlich.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.--.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft der im Handelsregister eingetragenen Einzelfirma 'Elektrounternehmung Friedli', in Ostermundigen, gemäss Sacheinlage-/Sachübernahmevertrag vom 11.2.2004 und Übernahmebilanz per 30.9.2003 mit Aktiven von CHF 709'495.25 und Passiven von CHF 111'875.15, zum Preis von CHF 597'620.10, wofür 100 voll liberierte Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben und CHF 497'620.10 als Forderung in den Büchern der Gesellschaft gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Aktionäre:
schriftlich an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Friedli, Hans Peter, von Seeberg, in Ostermundigen, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Friedli, Annagreth, von Seeberg, in Ostermundigen, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
IKA Treuhand AG, in Bern, Revisionsstelle.