Informazioni su Werner Frey
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Werner Frey
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Werner Frey
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005641815, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Milchgenossenschaft Brittnau-Dorf, in Brittnau, CHE-100.238.364, Genossenschaft (SHAB Nr. 129 vom 06.07.2017, Publ. 3628135).
Statutenänderung:
22.12.2022.
Umwandlung:
Die Genossenschaft wird gemäss Umwandlungsplan vom 22.12.2022 und Bilanz per 30.06.2022 mit Aktiven von CHF 231'184.87 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 49'000.00 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Genossenschafter erhalten 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.
Firma neu:
Chäsi Brittnau AG.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Halten einer Immobilie, Erwerb, Bau und Umbau, Verwaltung, Vermietung und Veräusserung von Immobilien sowie die Erbringung von Dienstleistungen im Bereiche der Landwirtschaft. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.
Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.
Publikationsorgan neu:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [gestrichen: Für die Verbindlichkeiten der Genossenschaft haftet nur deren Vermögen. Jede persönliche Haftung oder Nachschusspflicht der Genossenschafter ist ausgeschlossen.]. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 22.12.2022 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [bisher: Gemäss Erklärung des Vorstandes vom 08.12.2008 untersteht die Genossenschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Glur, Jonas, von Murgenthal, in Brittnau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Däster, Stefan, von Murgenthal, in Brittnau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Frey, Werner, von Gontenschwil, in Brittnau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gerhard, Werner, von Brittnau, in Brittnau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, Kassier, ohne Zeichnungsberechtigung, ohne Zeichnungsberechtigung].
Numero di pubblicazione: 6160622, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Garage Schaffhauser AG, in Rothrist, CH-400.3.002.891-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 42 vom 02.03.2004, S. 1, Publ. 2149002).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schaffhauser, Peter, von Gossau SG, in Boningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schaffhauser, Urs, von Gossau SG, in Rothrist, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schaffhauser, Sylvia, von Gossau SG, in Rothrist, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Achermann, Rudolf, von Oberkirch, in Oberkirch, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gerhard, Peter, von Brittnau, in Strengelbach, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Amrhyn, Viktor, von Ruswil und Luzern, in Ruswil, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frey, Werner, von Gontenschwil, in Brittnau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 4874288, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Landwirtschaftliche Genossenschaft Unterwiggertal, in Zofingen, CH-400.5.902.244-1, Genossenschaft (SHAB Nr. 61 vom 28.03.2007, S. 2, Publ. 3860076).
Statutenänderung:
21.05.2008.
Firma neu:
LANDI Zofingen, Genossenschaft.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen erfolgen durch Rundschreiben oder, sofern gesetzlich so vorgesehen, im SHAB.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kilchenmann, Urs, von Oberösch, in Wikon, Mitglied der Verwaltung und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frey, Werner, von Gontenschwil, in Brittnau, Mitglied der Verwaltung und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung ohne Zeichnungsberechtigung];
Häni, Hermann, von Diessbach bei Büren, in Murgenthal, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.