Informazioni su Walter Frei
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Walter Frei
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005792082, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Genossenschaft Zentrum Lindengarten, in Stettlen, CHE-114.712.254, Genossenschaft (SHAB Nr. 138 vom 20.07.2021, Publ. 1005253182).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frei, Walter, von Dagmersellen, in Wohlen b. Bern (Wohlen bei Bern), Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Breitenmoser, Binja, von Appenzell, in Bern, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Flühmann-Chieu, Rita, von Saxeten, in Stettlen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hostettler, Andreas, von Guggisberg, in Stettlen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005253182, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Genossenschaft Zentrum Lindengarten, in Stettlen, CHE-114.712.254, Genossenschaft (SHAB Nr. 174 vom 10.09.2019, Publ. 1004712815).
Statutenänderung:
14.06.2021.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jaussi, Hans Rudolf, von Bolligen, in Stettlen, Mitglied, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zürcher, Ursula, von Rüderswil, in Wohlen bei Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frei, Walter, von Dagmersellen, in Wohlen b. Bern (Wohlen bei Bern), Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schaller, Hans Rudolf, von Walkringen, in Wynigen, Mitglied der Verwaltung, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zwahlen, Verena, von Rüeggisberg, in Bolligen, Mitglied der Verwaltung, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 2015977, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Genossenschaft Zentrum Lindengarten, in Stettlen, CHE-114.712.254, Genossenschaft (SHAB Nr. 177 vom 12.09.2012, Publ. 6844912).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rührnschopf, Rudolf, von Stettlen, in Stettlen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schlunegger, Urs, von Grindelwald, in Stettlen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Utiger, Konrad, von Wiggiswil, in Stettlen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sigrist, Elisabeth, von Obfelden, in Stettlen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frei, Walter, von Dagmersellen, in Wohlen bei Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stoffel, Emanuel, von Quarten, in Stettlen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zürcher, Ursula, von Rüderswil, in Wohlen bei Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gfeller + Partner AG (CHE-151.579.083), in Bern, Revisionsstelle [bisher: Gfeller + Partner AG (CH-035.9.029.676-9)].