Informazioni su Roland Frei
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Roland Frei
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Roland Frei
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 1737253, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
montavent ag, in Zürich, CHE-113.874.730, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 137 vom 18.07.2014, Publ. 1621815).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frei, Roland, von Dagmersellen, in Benken ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Christian, von Würenlingen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 5757558, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
montavent gmbh, in Zürich, CH-020.4.036.433-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 127 vom 05.07.2010, S. 35, Publ. 5709518).
Statuten neu:
30.06.2010.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 100'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 30.06.2010 und Bilanz per 31.12.2009 mit Aktiven von CHF 2'087'700.50 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'885'508.19 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 1'000 Aktien zu CHF 100.00.
Firma neu:
montavent ag.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: Stammkapital CHF 20'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.
Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen des Verwaltungsrates an die Aktionäre erfolgen mit eingeschriebenem Brief.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
lamuleta sa (CH-020.3.035.358-6), in Dietikon, Gesellschafterin;
sergil ag (CH-020.3.035.357-1), in Dietikon, Gesellschafterin.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frei, Roland, von Dagmersellen, in Benken ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Meier, Christian, von Würenlingen, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 5709518, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
montavent gmbh, in Zürich, CH-020.4.036.433-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 148 vom 04.08.2009, S. 34, Publ. 5178112).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frei, Roland, von Dagmersellen, in Benken ZH, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00];
Meier, Christian, von Würenlingen, in Zürich, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 15'000.00];
lamuleta sa (CH-020.3.035.358-6), in Dietikon, Gesellschafterin, mit einem Stammanteil von CHF 15'000.00;
sergil ag (CH-020.3.035.357-1), in Dietikon, Gesellschafterin, mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00.