Informazioni su Cornelia Frei
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Cornelia Frei
Ultimi comunicati FUSC: Cornelia Frei
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004494511, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Conny Frei GmbH, in Balgach, CHE-109.876.140, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 183 vom 22.09.2009, S. 11, Publ. 5258062).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jäger, Silvia, von Diepoldsau, in Heerbrugg (Balgach), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frei, Cornelia, von Diepoldsau, in Heerbrugg (Balgach), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00].
Numero di pubblicazione: 3503570, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Pensionskasse der Berner Versicherungs-Gruppe, in Bern, CH-035.5.000.961-9, Versicherung der Mitglieder gegen die wirtschaftlichen Folgen des Alters, des Todes und der Invalidität, Genossenschaft (SHAB Nr. 112 vom 13.06.2005, S. 3, Publ. 2878534).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Proché, Peter Dr., von Oesterreich, in Kilchberg ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frei, Cornelia, von Diepoldsau, in Bonstetten, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Straub, Eliane, von Belp, in Düdingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schlup, Peter, von Wengi, in Maur, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten, dem Vizepräsidenten oder dem Sekretär.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zürcher, René, von Rüderswil, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 806738, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Conny Frei GmbH, in Balgach, Florastrasse 207, 9435 Heerbrugg, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
18.12.2002, 31.12.2002.
Zweck:
Herstellung von und Handel mit Textilien aller Art sowie alle damit zusammenhängenden Geschäfte. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Liegenschaften, Wertschriften und Immaterialgüterrechte erwerben, verwalten und verkaufen, Darlehen aufnehmen und gewähren sowie Garantien und andere Sicherheiten stellen.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Frei, Cornelia, von Diepoldsau, in Heerbrugg (Balgach), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.--;
Jäger, Silvia, von Diepoldsau, in Heerbrugg (Balgach), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--.