Informazioni su Christian Walter Frei
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Christian Walter Frei
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004995565, Ufficio del registro di commercio Sciaffusa, (290)
Ritter Apotheke AG, in Schaffhausen, CHE-114.807.110, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 08.06.2017, Publ. 3567631). [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 05.03.2013 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grob, Markus, von Bassersdorf, in Bassersdorf, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pfeiffer, Marlis Doris, von Beggingen, in Schaffhausen, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Giovanoli, Enrico, von Bregaglia, in Winterthur, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frei, Christian Walter, von Diepoldsau, in Brütten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-151.657.932), in Winterthur, Revisionsstelle;
Toscano, Peter, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied [bisher: einziges Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1004642550, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Topwell-Apotheken AG, in Winterthur, CHE-105.952.256, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 241 vom 12.12.2018, Publ. 1004518395).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Allenspach, Jürg, von Muolen, in Dättlikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Graf, Edwin, von Rebstein, in Hettlingen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Emmanuele, Luca, von Gossau SG, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Klaus, Guido, von Luzern, in Malters, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Frei, Christian, von Diepoldsau, in Brütten, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Niggli, Peter, von Fideris, in Igis, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Napierala, Marcel, von Bühl, in Winterthur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rosenberg, Dirk, von Beinwil (Freiamt), in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Metzger, Karl, von Zell (ZH), in Maur, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004498543, Ufficio del registro di commercio Sciaffusa, (290)
Volksapotheke Schaffhausen und Umgebung Genossenschaft, in Schaffhausen, CHE-108.776.228, Genossenschaft (SHAB Nr. 118 vom 21.06.2018, Publ. 4305487).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frei, Christian Walter, von Diepoldsau, in Brütten, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Frei, Christian, von Zürich, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung];
Giovanoli, Enrico, von Bregaglia, in Winterthur, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Soglio, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung];
Stettler, Dr. Norbert Kurt, von Landiswil, in Stetten SH, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Stettler, Dr. Norbert, in Schaffhausen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung].