Informazioni su Thomas Forster
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Thomas Forster
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Thomas Forster
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006135687, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Optivac AG, in Diepoldsau, CHE-110.633.727, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 176 vom 12.09.2023, Publ. 1005836267).
Statutenänderung:
11.09.2024.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Herstellung von Präzisionsoptik. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[gestrichen: Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Kaufvertrag vom 19.03.2004 und Inventarliste per 31.03.2004 von der im Handelsregister eingetragenen Einzelfirma Optivac R. Rebeschini, in Altstätten einzelne Aktiven (Mobiliar, Maschinen, Werkzeug, Material, Goodwill) zum Preise von CHF 550'000.--.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen auf schriftlichem Weg auf Papier oder in elektronischer Form an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen der Aktionäre und Nutzniesser. Alternativ kann der Verwaltungsrat, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, Mitteilungen auch durch einmalige Veröffentlichung im statutarisch bestimmten Publikationsorgan vornehmen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mock, Matthias, deutscher Staatsangehöriger, in Fridingen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dauerer, Andreas Josef, deutscher Staatsangehöriger, in Widnau, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Trittenbach, Rainer, deutscher Staatsangehöriger, in Triesen (LI), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Inspecta Treuhand AG (CHE-107.263.624), in St. Gallen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Forster, Thomas, von Hauptwil-Gottshaus, in Widnau, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rautenberg, Maxi, deutsche Staatsangehörige, in Walheim (DE), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Stuttgard (DE), ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kolb, Rony, von Oberriet (SG), in Berneck, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
BDO AG (CHE-386.245.531), in St. Gallen, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1006132482, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Zünd Präzisionsoptik AG, in Diepoldsau, CHE-107.793.218, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 217 vom 08.11.2023, Publ. 1005879842).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mock, Matthias, deutscher Staatsangehöriger, in Fridingen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dauerer, Andreas Josef, deutscher Staatsangehöriger, in Widnau, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Trittenbach, Rainer, deutscher Staatsangehöriger, in Triesen (LI), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
inspecta treuhand ag (CHE-107.263.624), in St. Gallen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Forster, Thomas, von Hauptwil-Gottshaus, in Widnau, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rautenberg, Maxi, deutsche Staatsangehörige, in Walheim (DE), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kolb, Rony, von Oberriet (SG), in Berneck, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
BDO AG (CHE-386.245.531), in St. Gallen, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1005542769, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
SwissOptic AG, in Balgach, CHE-108.656.860, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 150 vom 05.08.2022, Publ. 1005535868).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Olz, Robert, österreichischer Staatsangehöriger, in Widnau, mit Kollektivprokura zu zweien;
Trinkler, Erich, von Menzingen, in Reichenburg, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Forster, Thomas, von Hauptwil-Gottshaus, in Widnau, mit Kollektivprokura zu zweien;
Goral, Stefan, polnischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Katsidis, Efthimios, von Widnau, in Widnau, mit Kollektivprokura zu zweien.