Informazioni su Christoph Vorster
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Christoph Vorster
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005397260, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Triluna Film AG, in Zürich, CHE-106.773.118, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 194 vom 09.10.1997, S.7371).
Firma neu:
Triluna Film AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 18.01.2022 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Santschi, Rudolf, von Sigriswil, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Vorster, Christoph, von Diessenhofen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Telos Treuhand GmbH (CHE-103.484.936), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Telos-Treuhand].
Numero di pubblicazione: 984874, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
ufo architekten gmbh, in Zürich, Betrieb eines Architekturbüros, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 216 vom 07.11.2001, S. 8745).
Statutenänderung:
9.04.2003.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dällenbach, Claudine, von Linden, in Zürich, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 5'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Forster, Christoph, von Hinwil, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 6'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 5'000.--];
Osterwalder, Dominik, von Waldkirch, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 7'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 5'000.--];
Ulrich, Marc, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 7'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 5'000.--].
Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
ufo architekten gmbh, in Zürich, Seebahnstrasse 109, 8003 Zürich, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
26.10.2001.
Zweck:
Betrieb eines Architekturbüros;
kann sich an Unternehmen beteiligen sowie Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Dällenbach, Claudine, von Linden, in Zürich, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 5'000.--;
Forster, Christoph, von Hinwil, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 5'000.--;
Osterwalder, Dominik, von Waldkirch, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 5'000.--;
Ulrich, Marc, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 5'000.--.