Informazioni su Manuela Fontaneto
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Manuela Fontaneto
Numero di pubblicazione: HR01-1005893536, Ufficio del registro di commercio Ticino, (501)
Run to the massage! Sagl, in Torricella-Taverne, CHE-308.861.674, Via Rainéd 9, 6807 Taverne, società a garanzia limitata (Nuova iscrizione).
Data dello statuto:
16.11.2023. 20.11.2023.
Scopo:
La società ha per scopo la gestione di un centro massaggi e trattamenti curativi per il viso e per il corpo. Inoltre la promozione, l'importazione, la vendita, la rappresentanza di prodotti specifici sia per la salute, sia per l'estetica, nonché di apparecchi e macchinari relativi. L'organizzazione di corsi di formazione e di serate informative. La società potrà esercitare ogni altra attività in relazione diretta o indiretta con lo scopo sociale, nonché partecipare ad altre imprese.
Capitale sociale:
CHF 20'000.00.
Organo di pubblicazione:
FUSC. Le comunicazioni della società ai soci si effettuano per scritto o per posta elettronica. Secondo dichiarazione del 16.11.2023 la società non è soggetta alla revisione ordinaria e rinuncia a una revisione limitata.
Persone iscritte:
Verderame, Sonia, cittadina italiana, in Ponte Lambro (IT), socia, con firma individuale, con 20 quote da CHF 1'000.00;
Fontaneto, Manuela, da Lugano, in Manno, gerente, con firma individuale.
Numero di pubblicazione: HR02-1005434874, Ufficio del registro di commercio Ticino, (501)
2Bfood SA in liquidazione, in Cadempino, CHE-157.726.313, società anonima (Nr. FUSC 15 del 22.01.2021, Pubbl. 1005081219).
Statuti modificati:
18.03.2022.
Nuova ditta:
2Bfood SA.
Nuova sede:
Ponte Capriasca.
Nuovo recapito:
Via Arch. A. da Ponte 2, 6946 Ponte Capriasca. Lo scioglimento è revocato con decisione dell'assemblea del 18.03.2022. [finora: La società è sciolta con decisione dell'assemblea generale del 18.01.2021.].
Persone dimissionarie e firme cancellate:
Bernasconi, Ivan Marco, da Mendrisio, in Melide, presidente, liquidatore, con firma individuale;
Fontaneto, Manuela, da Lugano, in Manno, membro, liquidatrice, con firma individuale.
Nuove persone iscritte o modifiche:
Macconi, Francesca, da Ponte Capriasca, in Ponte Capriasca, amministratrice unica, con firma individuale.
Numero di pubblicazione: HR02-1005081219, Ufficio del registro di commercio Ticino, (501)
2Bfood SA, in Cadempino, CHE-157.726.313, società anonima (Nr. FUSC 202 del 16.10.2020, Pubbl. 1005001910).
Nuova ditta:
2Bfood SA in liquidazione. La società è sciolta con decisione dell'assemblea generale del 18.01.2021.
Nuove persone iscritte o modifiche:
Bernasconi, Ivan Marco, da Mendrisio, in Melide, presidente, liquidatore, con firma individuale [finora: presidente, con firma individuale];
Fontaneto, Manuela, da Lugano, in Manno, membro, liquidatrice, con firma individuale [finora: membro, con firma individuale].