Informazioni su Pius Fölmli
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Pius Fölmli
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005894169, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Kirchliche Stiftung Kloster St. Anna, Gerlisberg, in Luzern, CHE-313.153.258, Stiftung (SHAB Nr. 2 vom 04.01.2023, Publ. 1005643657).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Egger, Br. Thomas, von Eggersriet, in Mels, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Fölmli, Pius, von Menznau, in Inwil, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eggli, Florian, von Laufen-Uhwiesen, in Luzern, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Nilles, Bernd, deutscher Staatsangehöriger, in Luzern, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: HR02-1005858164, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Vorsorgestiftung der Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete SAB, in Brugg, CHE-109.740.055, Stiftung (SHAB Nr. 108 vom 07.06.2022, Publ. 1005489387).
Name neu:
Vorsorgestiftung der Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete SAB in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der BVG- und Stiftungsaufsicht Aargau vom 15.08.2023 aufgehoben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fölmli, Pius, von Menznau, in Dagmersellen, Präsident des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Arnold, Franz, von Spiringen, in Seedorf (UR), Vizepräsident des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Britt, Daniel, von Mels, in Mels, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Lusti, Andreas, von Nesslau, in Lütisburg, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Rusterholz, Bruno, von Wädenswil, in Wangen (SZ), Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: von Schönenberg (ZH), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Rütti, Heidi, von Matzendorf, in Matzendorf, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidatorin, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Padrutt, Blanca, von Chur, in Biel/Bienne, Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidatorin [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1005071617, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Vorsorgestiftung der Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete SAB, in Brugg, CHE-109.740.055, Stiftung (SHAB Nr. 4 vom 08.01.2019, Publ. 1004536144).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rohner, Jakob, von Herisau, in Herisau, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schmidiger, Andreas, von Escholzmatt, in Escholzmatt, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fölmli, Pius, von Menznau, in Dagmersellen, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Arnold, Franz, von Spiringen, in Seedorf (UR), Vizepräsident des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Rütti, Heidi, von Matzendorf, in Matzendorf, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Britt, Daniel, von Mels, in Mels, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lusti, Andreas, von Nesslau, in Lütisburg, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.