Informazioni su Hans Fluri
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Hans Fluri
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Hans Fluri
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3240755, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Milchverwertungsgenossenschaft Herbetswil, in Herbetswil, CHE-103.285.176, Genossenschaft (SHAB Nr. 64 vom 01.04.2010, Publ. 5570548).
Firma neu:
Milchverwertungsgenossenschaft Herbetswil in Liquidation.
Domizil neu:
bei Ernst Nussbaum, Hinter Hammer 39, 4715 Herbetswil. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 13.12.2016 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Jost, von Herbetswil, in Herbetswil, Präsident der Verwaltung, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gerber, Hansjörg, von Langnau im Emmental, in Herbetswil, Vizepräsident der Verwaltung, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Fluri, Hans, von Herbetswil, in Herbetswil, Mitglied der Verwaltung, Aktuar, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Mitglied der Verwaltung, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Nussbaum, Ernst jun., von Worb, in Herbetswil, Mitglied der Verwaltung, Kassier, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Mitglied der Verwaltung, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 5355568, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Viehzuchtgenossenschaft Herbetswil, in Herbetswil, CH-240.5.000.044-7, Genossenschaft (SHAB Nr. 184 vom 25.09.2003, S. 12, Publ. 1187184).
Firma neu:
Viehzuchtgenossenschaft Herbetswil in Liquidation.
Domizil neu:
bei Emil Heer, Hintere Schmiedenmatt 47, 4715 Herbetswil. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 10.04.2006 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier, Jost, von Herbetswil, in Herbetswil, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fluri, Hans, von Herbetswil, in Herbetswil, Mitglied der Verwaltung und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gautschi, Heinz, von Reinach AG, in Herbetswil, Mitglied der Verwaltung und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heer, Emil, von Horw, in Herbetswil, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 3502544, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Milchverwertungsgenossenschaft Herbetswil, in Herbetswil, CH-240.5.000.030-5, Wirtschafltichen Ertrag durch bestmögliche Verwertung der im Genossenschaftskreis produzierten Verkehrsmilch usw., Genossenschaft (SHAB Nr. 182 vom 23.09.2003, S. 12, Publ. 1183310).
Domizil neu:
bei Hans Fluri, Vorder Hammer 72, 4715 Herbetswil.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nussbaum, Ernst, von Worb, in Herbetswil, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lisser, Judith, von Günsberg, in Herbetswil, Mitglied der Verwaltung und Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Altermatt, André, von Herbetswil, in Herbetswil, Mitglied der Verwaltung und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gerber, Hansjörg, von Langnau im Emmental, in Herbetswil, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung];
Nussbaum, Ernst jun., von Worb, in Herbetswil, Mitglied der Verwaltung und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fluri, Hans, von Herbetswil, in Herbetswil, Mitglied der Verwaltung und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.