Informazioni su Roman Flückiger
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Roman Flückiger
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Roman Flückiger
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005987490, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Paritätischer Fonds des schweizerischen Bauhauptgewerbes, in Zürich, CHE-400.371.852, Verein (SHAB Nr. 156 vom 15.08.2023, Publ. 1005816367).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Salihovic, Suad, von Arth, in Erstfeld, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Trottmann, Mirjam, von Baden, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Tscherrig, Johann, von Turtmann-Unterems, in Turtmann-Unterems, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schmid, Jeanette, von Frutigen, in Lenzburg, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dietsche, Romina, von Lachen, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Flückiger, Roman, von Rohrbach, in Stein am Rhein, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: HR02-1005952109, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Stiftung für den flexiblen Altersrücktritt im Bauhauptgewerbe (FAR), in Zürich, CHE-114.488.387, Stiftung (SHAB Nr. 84 vom 02.05.2023, Publ. 1005736407).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Roesli, Markus, von Winterthur, in Bergdietikon, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tscherrig, Johann, von Turtmann-Unterems, in Turtmann-Unterems, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Flückiger, Roman, von Rohrbach, in Stein am Rhein, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schluep, Guido Roberto, von Lüsslingen-Nennigkofen, in Oensingen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005607818, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Baukader Schweiz, in Olten, CHE-107.837.100, Verein (SHAB Nr. 5 vom 07.01.2022, Publ. 1005375913).
Statutenänderung:
19.06.2021. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Erdin, Viktor Martin, von Gansingen, in Gansingen, Vizepräsident des Zentralvorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Helg, Pius, von Jonschwil, in Davos, Präsident des Zentralvorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Thommen, Alfred, von Arboldswil, in Urtenen-Schönbühl, Vizepräsident des Zentralvorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Flückiger, Roman, von Rohrbach, in Stein am Rhein, Mitglied des Zentralvorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lussmann, Marco Walter, von Silenen, in Erstfeld, Vizepräsident des Zentralvorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Zentralvorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung];
Schönholzer, Martin, von Kradolf-Schönenberg, in Thun, Vizepräsident des Zentralvorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Zentralvorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung];
Sonego, Marco Carlo, von Winterthur, in Winterthur, Präsident des Zentralvorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Zentralvorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung];
Salihovic, Suad, von Arth, in Erstfeld, Mitglied des Zentralvorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.