Informazioni su Peter Flückiger
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Peter Flückiger
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Peter Flückiger
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005244248, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
B.E.S. Business Export & Services GmbH, in Wettingen, CHE-115.522.147, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 17 vom 25.01.2019, Publ. 1004551211).
Firma neu:
B.E.S. Business Export & Services GmbH in Liquidation.
Weitere Adressen:
c/o Roland Flückiger, Kehlstrasse 29, 5400 Baden Liquidationsadresse. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 26.05.2021 aufgelöst.
Die Erbengemeinschaft des Ulrich Johann Flückiger besteht aus folgenden Erben:
Peter Flückiger, von Solothurn, in Baden;
Susanne Flückiger Ouédraogo, von Solothurn, in Lausanne.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Flückiger, Dr. Ulrich Johann, von Solothurn, in Würenlos, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Erbengemeinschaft des Ulrich Johann Flückiger, Gesellschafterin, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Flückiger, Peter, von Solothurn, in Baden, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Flückiger, Roland Pascal, von Auswil, in Baden, Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator.
Numero di pubblicazione: 3719715, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Vorsorgestiftung Swiss Textiles Textilverband Schweiz, in Zürich, CHE-109.744.194, Stiftung (SHAB Nr. 127 vom 04.07.2016, Publ. 2928343).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sallmann, Andreas , von Amriswil, in Amriswil, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Illi, Carl, von Zürich, in Uetikon am See, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Flückiger, Peter, von Solothurn, in Baden, Mitglied und Sekretär des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Obersiggenthal, Mitglied des Stiftungsrates, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 3719695, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Stiftung zur Förderung der Weiterbildung in der Textilindustrie (SFW), in Zürich, CHE-109.826.159, Stiftung (SHAB Nr. 160 vom 21.08.2014, Publ. 1673999).
Domizil neu:
c/o Swiss Textiles Textilverband Schweiz, Beethovenstrasse 20, 8002 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sallmann, Andreas, von Amriswil, in Amriswil, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Illi, Carl, von Zürich, in Uetikon am See, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Flückiger, Peter, von Solothurn, in Baden, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Obersiggenthal].