Informazioni su Rolf Flammer
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Rolf Flammer
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2623177, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Geteko GmbH, in Wäldi, CHE-104.528.453, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 96 vom 18.05.2011, Publ. 6166914).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Flammer, Nadine, von Zuzwil SG, in Wäldi, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Flammer, Rolf, von Zuzwil SG, in Wäldi, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numero di pubblicazione: 6166914, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Geteko GmbH, in Wäldi, CH-440.4.008.957-0, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 192 vom 05.10.2009, S. 17, Publ. 5276688).
Statutenänderung:
12.05.2011.
Zweck neu:
Handel mit Gebäudetechnikkomponenten sowie Beratung im Bereich der gesamten Haustechnik. Ferner Organisation, Beratung, Vermittlung und Durchführung von Veranstaltungen. Die Gesellschaft kann auch Liegenschaften, Grundstücke und Wertschriften erwerben, verwalten, vermitteln und verkaufen, sich an Unternehmen mit gleichem oder ähnlichem Zweck beteiligen sowie Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Flammer, Rolf, von Zuzwil SG, in Wäldi, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher:mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Flammer, Nadine, von Zuzwil SG, in Wäldi, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numero di pubblicazione: 5276688, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Geteko GmbH, bisher in Berg TG, CH-440.4.008.957-0, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 48 vom 10.03.1999, S. 1585).
Statutenänderung:
22.09.2009.
Sitz neu:
Wäldi.
Domizil neu:
Büelweg 4, 8564 Wäldi.
Zweck neu:
Handel mit Gebäudetechnikkomponenten sowie Beratung im Bereich der gesamten Haustechnik. Die Gesellschaft kann Liegenschaften, Grundstücke und Wertschriften erwerben, verwalten und verkaufen, sowie sich an Unternehmen mit gleichem oder ähnlichem Zweck beteiligen. Sie kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
Gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 26.09.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meister, Max, von Opfertshofen SH, in Berg TG, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 5'000.--;
Steger, Walter, von Bellikon, in Hofstetten bei Elgg (Hofstetten ZH), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 5'000.--;
Zirin, Emil, slowakischer Staatsangehöriger, in Berg TG, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 5'000.--;
Griesemer Beteiligungen AG, in Amriswil, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 5'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Flammer, Rolf, von Zuzwil SG, in Wäldi, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen von je CHF 1'000.--.