Informazioni su Roland Fischer
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Roland Fischer
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Roland Fischer
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005962787, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Genossenschaft Evangelisches Zentrum für Ferien und Bildung in Magliaso, in Zürich, CHE-102.022.941, Genossenschaft (SHAB Nr. 121 vom 26.06.2023, Publ. 1005777301).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zbären Martin, Claudia, von Lenk, in Magliaso, mit Einzelprokura.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fischer, Roland, von Kriens, in Magliaso, mit Einzelprokura.
Numero di pubblicazione: HR02-1005947712, Ufficio del registro di commercio Grigioni
Kur- und Verkehrsverein St. Moritz, in St. Moritz, CHE-107.049.640, Verein (SHAB Nr. 176 vom 10.09.2021, Publ. 1005288972).
Statutenänderung:
04.10.2023.
Zweck neu:
Der Verein ist Eigentümer der Marke St. Moritz und fördert mit seiner Tätigkeit die touristische Attraktivität und Leistungsfähigkeit des Tourismusortes St. Moritz. Der Verein stellt sicher, dass die Interessen der kommerziellen touristischen Leistungsträger im Ort gegenüber der Politik und Verwaltung sowie Privaten, öffentlichen und halböffentlichen Organisationen vertreten und koordiniert werden. Zudem stellt er die Pflege der touristischen Marken und Rechte, die im Eigentum des Vereins stehen, sicher. Der Verein kann weitere Aufgaben übernehmen, die dem Ziel der Förderung der touristischen Attraktivität und Leistungsfähigkeit des Tourismusortes St. Moritz dienen. Der Verein kann Teilaufgaben, insbesondere auch die Markenverwaltung und den Markenschutz, an eine andere Organisation delegieren, sofern sichergestellt wird, dass diese die Aufgaben zweckgemäss und effizient ausführt.
Mittel neu:
Mitgliederbeiträge;
andere Einnahmen und Zuwendungen, insbesondere Erträge aus der Vereinstätigkeit sowie Vermögenserträge;
Erträge aus dem Lizenzgeschäft.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Biffi, Andrea, von St. Moritz, in St. Moritz, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Fischer, Roland, von Kriens, in St. Moritz, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kriemler, Thomas Ernst, von Speicher, in St. Moritz, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ehrbar, Adrian Robert, von Urnäsch, in St. Moritz, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Späni, Esther Katharina, von Steinen, in Celerina/Schlarigna, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zurbrügg, Dominik, von Frutigen, in Pontresina, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Frei, David, von Oetwil an der Limmat, in St. Moritz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Urs, von Walenstadt, in La Punt Chamues-ch, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004898683, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
Kur- und Verkehrsverein St. Moritz, in St. Moritz, CHE-107.049.640, Verein (SHAB Nr. 100 vom 28.05.2018, Publ. 4252161).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gardiol, Yves, von Vully-les-Lacs, in Blonay, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bernasconi, Sandro, von St. Moritz, in St. Moritz, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Dillier, Dr. Richard, von St. Moritz und Rapperswil-Jona, in St. Moritz, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Jacob, Vic, von St. Gallen, in S-chanf, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rechberger, Thomas, von Pontresina, in Pontresina, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Walter, Gerhard, österreichischer Staatsangehöriger, in Pontresina, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leuenberger, Richard, von Melchnau, in St. Moritz, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fischer, Roland, von Kriens, in St. Moritz, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kriemler, Thomas Ernst, von Speicher, in St. Moritz, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zurbrügg, Dominik, von Frutigen, in Pontresina, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ehrbar, Adrian Robert, von Urnäsch, in St. Moritz, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Späni, Esther Katharina, von Steinen, in Celerina/Schlarigna, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.