Informazioni su Karl Fischer
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Karl Fischer
Ultimi comunicati FUSC: Karl Fischer
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005929051, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Fischer System Technology GmbH, in Zug, CHE-271.095.009, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 134 vom 13.07.2023, Publ. 1005794649).
Statutenänderung:
01.12.2023.
Firma neu:
Chip 24 GmbH.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Chip 24 Sàrl) (Chip 24 Sagl) (Chip 24 Ltd liab. Co).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brinke, Arthur, deutscher Staatsangehöriger, in Stachen (Arbon), Direktor, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fischer, Karl, deutscher Staatsangehöriger, in Emmen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: in Pforzheim (DE)];
Huppert, Eduard, deutscher Staatsangehöriger, in Emmen, Prokurist, mit Einzelprokura [bisher: in Schömberg (DE)].
Numero di pubblicazione: HR02-1005739699, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Fischer System Technology GmbH, in Arbon, CHE-271.095.009, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 61 vom 28.03.2023, Publ. 1005711169).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fischer Holding GmbH (CHE-245.744.865) [ CH-440.4.039.678-6], in Stachen (Arbon), Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Fischer, Karl, deutscher Staatsangehöriger, in Pforzheim (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numero di pubblicazione: HR01-1005711168, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Fischer Holding GmbH (Fischer Holding Sàrl) (Fischer Holding Sagl) (Fischer Holding Ltd liab. Co), in Arbon, CHE-245.744.865, c/o Arthur Brinke, Im Löffelchratte 3, 9320 Stachen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
16.03.2023.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten, die Verwaltung, die Veräusserung, den Handel und die Finanzierung von Beteiligungen an Gesellschaften im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 16.03.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Fischer, Karl, deutscher Staatsangehöriger, in Pforzheim (DE), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Brinke, Arthur, deutscher Staatsangehöriger, in Stachen (Arbon), Direktor, mit Einzelunterschrift.