Informazioni su Hans Peter Fischer
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Hans Peter Fischer
Ultimi comunicati FUSC: Hans Peter Fischer
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 6784444, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Linde Holding AG, in Luzern, CH-100.3.007.261-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 88 vom 08.05.2008, S. 5, Publ. 4466766).
Statutenänderung:
18.07.2012.
Sitz neu:
Dagmersellen.
Domizil neu:
Industriepark 10, 6252 Dagmersellen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fischer, Hans Peter, von Grosswangen, in Grosswangen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Krieger, Robert, deutscher Staatsangehöriger, in Luzern, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 5651598, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Lucavit GmbH, in Geuensee, CH-100.4.011.589-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 139 vom 17.06.1976, S. 1723).
Statutenänderung:
7.05.2010.
Uebersetzungen der Firma:
[Die Übersetzung ist weggefallen.].
Zweck neu:
Handel mit Waren aller Art, insbesondere mit Hundefutter;
Erwerb, Verwaltung und Verkauf von Liegenschaften oder Wertschriften;
Aufnahme und Gewährung von Darlehen;
Stellung von Garantien und anderen Sicherheiten;
Erwerb, Verwaltung und Verwertung von Immaterialgüterrechten;
Beteiligungen. Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen:
Mitteilungen erfolgen durch Brief. [Weitere Aenderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 07.05.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [gestrichen: Mitteilungen erfolgen durch Zirkular, gewöhnlichen oder eingeschriebenen Brief.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fischer, Greta, von Grosswangen, in Geuensee, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen von je CHF 2'000.-- [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 40'000.--];
Fischer, Hans Peter, von Grosswangen, in Grosswangen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen von je CHF 2'000.-- [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 20'000.--].
Numero di pubblicazione: 4350118, Ufficio del registro di commercio Sciaffusa, (290)
Tonwerke Thayngen AG, in Thayngen, CH-290.3.004.405-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 195 vom 09.10.2002, S. 10, Publ. 677272).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fischer, Hans Peter, von Grosswangen, in Grosswangen, Präsident, mit Unterschrift zu zweien;
Bächtold, Susanne, von Schleitheim, in Thayngen, mit Prokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Felber, Hans, von Ettiswil, in Hergiswil NW, Präsident des Verwaltungsrates, mit Unterschrift zu zweien [bisher: Delegierter mit Unterschrift zu zweien];
Affolter, Bruno, von Luzern, in Luzern, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Unterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Unterschrift zu zweien];
Felber, Hans-Karl, von Ettiswil, in Sursee, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Unterschrift zu zweien;
Felber, Dorothea, von Ettiswil, in Hergiswil NW, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Unterschrift zu zweien.