Informazioni su Ulrich Andreas Fisch
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Ulrich Andreas Fisch
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005787578, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Sportstiftung Thurgau, in Egnach, CHE-110.110.783, Stiftung (SHAB Nr. 47 vom 08.03.2023, Publ. 1005695884).
Sitz neu:
Romanshorn.
Domizil neu:
Hafenstrasse 31, 8590 Romanshorn.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tobler, Stephan, von Thal, in Neukirch (Egnach), Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Restle, Karl-Heinz, deutscher Staatsangehöriger, in Arbon, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schneider, Jan, von Lupsingen, in Steinach, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ricklin, Judith, von Lumnezia, in Kreuzlingen, Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kühne, Dr. Clemens, von Flawil, in Abtwil SG (Gaiserwald), Mitglied des Stiftungsrates, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Eugster, Daniel, von Speicher, in Freidorf TG (Roggwil (TG)), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Imhof, Kilian, von Aadorf, in Balterswil (Bichelsee-Balterswil), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Stahl, Jürg, von Winterthur, in Brütten, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bühler, Peter, von Bichelsee-Balterswil, in Ettenhausen TG (Aadorf), Mitglied des Stiftungsrates, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fisch, Ulrich, genannt Ueli, von Herisau, in Märstetten, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: HR02-1004494655, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
wederundgut AG, in Frauenfeld, CHE-109.105.321, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 211 vom 31.10.2014, Publ. 1798337).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Siegrist, Jürg, von Meisterschwanden, in Aarwangen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fisch, Ulrich Andreas, von Herisau, in Märstetten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Delegierter, Präsident, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 3636107, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
esp business gmbh, in Winterthur, CHE-114.339.327, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 183 vom 23.09.2013, Publ. 1088901).
Firma neu:
esp business gmbh in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 26.06.2017 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fisch, Ulrich Andreas, von Herisau, in Märstetten, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung und Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift].