Informazioni su Erwin Fink
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Erwin Fink
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 5680108, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Erwin Fink AG Entwicklung und Vertrieb von Software-Systemen, in Liestal, CH-280.3.916.758-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 188 vom 28.09.2004, S. 4, Publ. 2468430).
Firma neu:
Erwin Fink AG Entwicklung und Vertrieb von Software-Systemen in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 09.06.2010 aufgelöst.
Liquidationsadresse:
c/o Felicitas Steinle Fink, Hauptstrasse 7, 5243 Mülligen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fink, Erwin, von Biezwil, in Mülligen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steinle Fink, Felicitas Beate, von Biezwil und Langnau im Emmental, in Mülligen, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates].
Numero di pubblicazione: 4913484, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Wenk AG Werkzeugmaschinen, in Biel/Bienne, CH-073.3.004.714-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 145 vom 29.07.1999, S. 5181).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schneeberger, Hans-Martin Dr., von Ochlenberg, in Langenthal, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Fink, Erwin, von Biezwil, in Ipsach, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Liechti, Bruno, von Landiswil, in Lüterkofen (Lüterkofen-Ichertswil), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:in Lüterkofen (Lüterkofen-Ichertswil), Präsident und Delegierter mit Einzelunterschrift];
Schmid, Erich, von Reiden, in Ipsach, Mitglied und Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stampfli, Conrad, von Büren SO und Aeschi SO, in Solothurn, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Tschudin, Urs, von Waldenburg, in Grenchen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Telekurs Finanzinformationen AG, in Zürich, Entwicklung und Vertrieb von Produkten sowie Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Finanzinformationen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 19 vom 29.01.2002, S. 18, Publ. 315710).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fink, Erwin, von Biezwil, in Mülligen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Zurbriggen, Franz, von Saas Grund und Zürich, in Bassersdorf, mit Kollektivprokura zu zweien;
Strehler, Stefan, von Pfäffikon, in Wetzikon, mit Kollektivprokura zu zweien;
Klaus, Dr. Klaudia, von Kirchberg SG, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schmude, Knut, deutscher Staatsangehöriger, in Uitikon, mit Kollektivprokura zu zweien;
Wendel, Patrik, von Künten, in Embrach, mit Kollektivprokura zu zweien.