Informazioni su Markus Fiechter
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Markus Fiechter
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Markus Fiechter
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005997277, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Fiechter Bau AG, in Menziken, CHE-114.941.872, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 48 vom 10.03.2020, Publ. 1004848968).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fiechter, Markus, von Dürrenroth, in Menziken, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Roffler, Corina, von Bonaduz, in Pontresina, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Savoy Treuhand AG (CHE-113.369.142), in Aarau, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meyer, Daniel, von Lupfig, in Teufenthal (AG), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Seibert, Michael, von Schlossrued, in Schlossrued, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
thv AG (CHE-105.855.529), in Aarau, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 5116984, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Fiechter Bau AG, in Menziken, CH-400.3.031.789-9, Neumattstrasse 3, 5737 Menziken, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
24.06.2009.
Zweck:
Betrieb eines Baugeschäftes für Hoch- und Tiefbauten;
kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung einen Teil der Aktiven der Fiechter AG, in Menziken (CH-400.3.914.098-9), nämlich den Geschäftsbereich Bau, gemäss Vertrag vom 24.06.2009 und Übernahmebilanz per 31.12.2008, wonach die übernommenen Aktiven CHF 1'199'314.00 betragen, wofür 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben und CHF 1'099'314.00 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Weitere Adresse:
Schmittengasse 1, 5723 Teufenthal.
Eingetragene Personen:
Fiechter, Markus, von Dürrenroth, in Menziken, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Gruber Partner AG (CH-400.3.006.602-4), in Aarau, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 4152488, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Alterssiedlung Rötelirain, in Menziken, CH-400.5.000.002-8, Errichtung und Betrieb einer Alterssiedlung in Menziken, Genossenschaft (SHAB Nr. 33 vom 16.02.2006, S. 1, Publ. 3247184).
Firma neu:
Alterssiedlung Rötelirain in Liquidation. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 19.07.2007 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Burri, Elisabeth, von Zürich, in Menziken, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Regli, Urs, von Andermatt, in Reinach AG, Präsident und Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Fiechter, Markus, von Dürrenroth, in Menziken, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hunziker, Heinrich, von Kirchleerau, in Menziken, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.