Informazioni su David Joseph
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: David Joseph
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005635795, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
IntegraQuest AG, in Zug, CHE-138.601.065, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 204 vom 20.10.2022, Publ. 1005587413).
Firma neu:
IntegraQuest AG in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(IntegraQuest SA en liquidation) (IntegraQuest Ltd in liquidation).
Aktien neu:
102 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 102 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00].
Vinkulierung neu:
Die statutarische Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist von Gesetzes wegen aufgehoben. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 16.12.2022 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Joseph, David, von Baar, in Erlenbach (ZH), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Müller, Leo Alfons, von Wallisellen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lauber, Michael, von Winterthur, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005587413, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
IntegraQuest AG, in Zug, CHE-138.601.065, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 17.06.2022, Publ. 1005498180).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Joseph, David, von Baar, in Erlenbach (ZH), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Baar].
Numero di pubblicazione: HR02-1005368448, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
IntegraQuest AG, in Zug, CHE-138.601.065, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 180 vom 16.09.2020, Publ. 1004979673).
Statutenänderung:
09.12.2021.
Aktienkapital neu:
CHF 102'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 102'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Aktien neu:
102 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Joseph, David, von Baar, in Baar, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Lauber, Michael Christoph, von Winterthur, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.