Informazioni su Markus Feuz
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Markus Feuz
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 5761826, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Milchverwertungsgenossenschaft Grindelwald, in Grindelwald, CH-092.5.001.891-8, Genossenschaft (SHAB Nr. 224 vom 19.11.2001, S. 9080).
Firma neu:
Milchverwertungsgenossenschaft Grindelwald in Liq.. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 08.06.2010 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Steuri, Daniel, von Leissigen, in Grindelwald, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Gertsch, Peter, von Lauterbrunnen, in Grindelwald, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Feuz, Markus, von Lauterbrunnen, in Burglauenen (Grindelwald), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Gertsch, Heinz, von Lütschental, in Grindelwald, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Bohren, Adolf, von Grindelwald, in Grindelwald, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schlunegger, Fritz, von Grindelwald, in Grindelwald, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident mit Einzelunterschrift];
Baumann, Samuel, von Grindelwald, in Grindelwald, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Kassier und Sekretär mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Präs. od. Vizepräs.].
Numero di pubblicazione: 3722246, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Viehzucht-Genossenschaft IV Grindelwald, in Grindelwald, CH-092.5.002.769-8, Genossenschaft (SHAB Nr. 76 vom 20.04.1990, S. 1519).
Firma neu:
Viehzucht-Genossenschaft IV Grindelwald in Liquidation.
Domizil neu:
Liquidationsdomizil: c/o Markus Feuz, Tschingelei, 3816 Burglauenen. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 21.9.2006 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Amacher, Werner, von Wilderswil, in Burglauenen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wyss, Hans, von Grindelwald, in Burglauenen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meyer, Hans, von Grindelwald, in Schwendi bei Grindelwald, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wenger, Kurt, von Grindelwald, in Grindelwald, Mitglied und Kassier, ohne Zeichnungsberechtigung;
Michel, Fritz, von Grindelwald, in Grindelwald, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Roth, Christen, von Grindelwald, in Grindelwald, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Feuz, Markus, von Lauterbrunnen, in Burglauenen, Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung].
Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Milchverwertungsgenossenschaft Grindelwald, in Grindelwald, Genossenschaft (SHAB Nr. 50 vom 12.03.1993, S. 1223).
Statutenänderung:
29.05.2001.
Domizil neu:
c/o Fritz Schlunegger, Im Moos, 3818 Grindelwald.
Organe der Genossenschaft:
a) die Generalversammlung;
b) der Vorstand;
c) die Kontrollstelle. [gestrichen: Organe der Genossenschaft: a) Die Generalversammlung;
b) Der Vorstand;
c) die Kontrollstelle;
d) die Milchkontrolleure] [Weitere publikationspflichtige Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kaufmann, Christian, von Grindelwald, in Grindelwald, Präsident, mit Kollektiv zu zweien mit Sekretär o. Kassier;
Gertsch, Fritz, von Lauterbrunnen, in Grindelwald, Vizepräsident, mit Kollektiv zu zweien mit Sekretär o. Kassier;
Wenger, Jacinte, von Grindelwald und Dallenwil, in Grindelwald, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schlunegger, Fritz, von Grindelwald, in Grindelwald, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Steuri, Daniel, von Leissigen, in Grindelwald, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Präs. ;
Gertsch, Peter, von Lauterbrunnen, in Grindelwald, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Präs. od. Vizepräs. ;
Feuz, Markus, von Lauterbrunnen, in Burglauenen (Grindelwald), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Präs. od. Vizepräs. [bisher: ohne Zeichnungsberechtigung];
Bohren, Adolf, von Grindelwald, in Grindelwald, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Präs. od. Vizepräs. [bisher: ohne Zeichnungsberechtigung];
Gertsch, Heinz, von Lütschental, in Grindelwald, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Präs. od. Vizepräs. .