Informazioni su Beat Feurer
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Beat Feurer
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Beat Feurer
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005827494, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Hans Hauser Stiftung, in Biel/Bienne, CHE-110.376.832, Stiftung (SHAB Nr. 21 vom 31.01.2018, Publ. 4025791).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Feurer, Beat, von Wildhaus-Alt St. Johann, in Biel/Bienne, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pittet, Natasha, von Gryon, in Biel/Bienne, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bianchet, Bruno, von Grosshöchstetten, in Biel/Bienne, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1005728004, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Parking Biel AG, in Biel/Bienne, CHE-102.162.157, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 15 vom 23.01.2023, Publ. 1005658591).
Statutenänderung:
05.04.2023.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt in der Stadt Biel die Erstellung, den Betrieb und die Bewirtschaftung von einem oder mehreren Parkhäusern / Autoeinstellhallen und oberirdischen Parkierungsanlagen und deren Annexbetrieben auf eigene Rechnung oder durch Dritte, insbesondere die Übernahme und Realisierung des Projekts Bahnhof-Parking auf dem Eilgutareal. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslands beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke, Wertschriften, Patente und andere Schutzrechte erwerben oder weiterveräussern, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich oder mit elektronischer Post.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Steidle, Silvia, von Biel/Bienne, in Biel/Bienne, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Feurer, Beat, von Wildhaus-Alt St. Johann, in Biel/Bienne, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005222986, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Stiftung Vanakkam 2000, in Biel/Bienne, CHE-112.649.260, Stiftung (SHAB Nr. 188 vom 28.09.2020, Publ. 1004986900).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ketheeswararajan, Sathiyabama, sri-lankische Staatsangehörige, in Biel/Bienne, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Dietler, Marcel, von Aarberg, in Liebefeld (Köniz), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Feurer, Beat, von Wildhaus-Alt St. Johann, in Biel/Bienne, Präsident des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Wildhaus, Präsident, mit Einzelunterschrift];
Velupillai, Jemira, von Biel/Bienne, in Biel/Bienne, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Velupillai, Joel, von Biel/Bienne, in Biel/Bienne, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Velupillai, Joscha, von Biel/Bienne, in Biel/Bienne, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
BDO AG (CHE-305.494.906), in Biel/Bienne, Revisionsstelle.