Informazioni su Gion Martin Fetz
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Gion Martin Fetz
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005251355, Ufficio del registro di commercio Grigioni
Halla GmbH, in Domat/Ems, CHE-419.001.417, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 2 vom 05.01.2021, Publ. 1005064269).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
melsbells alliance GmbH (CHE-492.388.984), in Domat/Ems, Gesellschafterin, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Stump, Andreas, von Lichtensteig, in Domat/Ems, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fetz, Gion, von Domat/Ems, in Domat/Ems, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Fetz, Barbara, von Domat/Ems, in Domat/Ems, Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 65 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Fetz, Sasithorn, von Domat/Ems, in Domat/Ems, Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 65 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numero di pubblicazione: HR02-1005064269, Ufficio del registro di commercio Grigioni
Halla GmbH, in Domat/Ems, CHE-419.001.417, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 128 vom 06.07.2020, Publ. 1004929716).
Statutenänderung:
23.12.2020.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Führung von Betrieben in den Bereichen Gastronomie, Hotellerie, Wein- und Getränkehandel sowie weiteren, mit der Tourismus- und Lebensmittelbranche verwandten Sparten. Sie kann in diesem Bereich kann Handel mit Waren aller Art betreiben. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene und fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fetz, Gion, von Domat/Ems, in Domat/Ems, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Fetz, Barbara, von Domat/Ems, in Domat/Ems, Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 65 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Fetz, Sasithorn, von Domat/Ems, in Domat/Ems, Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 65 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
melsbells alliance GmbH (CHE-492.388.984), in Domat/Ems, Gesellschafterin, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Stump, Andreas, von Lichtensteig, in Domat/Ems, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004968967, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
SSTH Schweizerische Schule für Touristik und Hotellerie AG, in Churwalden, CHE-105.918.153, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 164 vom 27.08.2019, Publ. 1004703450).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schneider, Dr. oec. Ueli, von Obersteckholz, in Zürich, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Witschi, André, von Wetzikon (ZH), in Zorneding (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fetz, Gion Martin, von Domat/Ems, in Domat/Ems, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
RRT AG Treuhand und Revision (CHE-107.060.038), in Chur, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rochat, Prof. Michel Pierre-Alain, von Le Lieu, in Jouxtens-Mézery, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Domenig, Dr. Jürg, von Chur, in Chur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Morales, Marcel Antonio, von Val-de-Ruz, in Le Mont-sur-Lausanne, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Perellon Turegano, Dr. Juan Francisco, von Plateau de Diesse, in Renens (VD), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Faustinoni, Danilo, von Davos, in Chur, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
KPMG SA (CHE-171.168.286), in Lausanne, Revisionsstelle.