Informazioni su Peter Ferster
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Peter Ferster
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR01-1005681628, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Pane Holding AG (Pane Holding Ltd.), in Brugg, CHE-472.536.626, c/o Peter Ferster, Annerstrasse 10, 5200 Brugg AG, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
10.02.2023.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten, die dauernde Verwaltung und die Veräusserung von Wertschriften aller Art und Beteiligungen im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, solche erwerben, neu errichten oder sich mit solchen zusammenschliessen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung, insbesondere auch zu Gunsten von Aktionären, vornehmen sowie Aktionären, Tochtergesellschaften oder Dritten Darlehen gewähren oder für deren Verpflichtungen Sicherheiten aller Art stellen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, belasten, halten und veräussern sowie Beteiligungen an Immobiliengesellschaften erwerben und halten. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Einberufung und Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich durch Brief oder per E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung aller Gründer vom 10.02.2023 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Ferster, Peter, von Wettingen, in Brugg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Ferster, Michael, liechtensteinischer Staatsangehöriger, in Schaan (LI), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
von Ah, Julia, von Sachseln, in Feusisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.
Numero di pubblicazione: HR02-1005432742, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Ferim AG, in Baden, CHE-102.588.415, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 77 vom 22.04.2020, Publ. 1004875338).
Domizil neu:
c/o Voser Rechtsanwälte KlG, Stadtturmstrasse 19, 5400 Baden.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ferster, Robert, von Wettingen, in Schaan (LI), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ferster, Peter, von Wettingen, in Brugg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Untersiggenthal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1004895648, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Ferster AG, in Zug, CHE-102.908.359, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 238 vom 07.12.2007, S.20, Publ. 4235472).
Statutenänderung:
15.05.2020.
Aktien neu:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB, oder - sofern die Adressen aller Aktionäre bekannt sind - mit eingeschriebenem Brief, mit Telegramm oder mit Telefax.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 15.05.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Derungs Treuhandgesellschaft AG, in Jona, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ferster, Peter, von Wettingen, in Untersiggenthal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Unterägeri, Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Ferster, Michael, von Wettingen, in Schaan (LI), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift].