Informazioni su Dr. Markus Fellmann
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Dr. Markus Fellmann
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Dr. Markus Fellmann
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005436829, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Light Blue Dolphin AG, bisher in Basel, CHE-489.529.497, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 72 vom 15.04.2021, Publ. 1005150114).
Statutenänderung:
03.03.2022.
Sitz neu:
Buchs (SG).
Domizil neu:
Churerstrasse 35, 9470 Buchs SG.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief, Telefax, E-Mail sofern ihre Adresse bekannt sind, sonst durch Publikation im SHAB. [Anpassung aufgrund anderer Eintragungspraxis]. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 29.03.2021 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [Anpassung aufgrund geänderter Eintragungspraxis] [bisher: Gemäss Erklärung vom 29.03.2021 erfüllt die Gesellschaft die Voraussetzungen für den Verzicht auf die eingeschränkte Revision.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fellmann, Dr. Markus, von Dagmersellen, in Dornach, Direktor, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nett, Martin, von Luzein, in Chur, Direktor, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005254489, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
GPMP Good People Management Practices GmbH, in Basel, CHE-109.078.724, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 229 vom 24.11.2010, S.6, Publ. 5907662).
Statutenänderung:
21.06.2021.
Firma neu:
GPT Good people tomorrow GmbH.
Domizil neu:
Feldbergstrasse 38, 4057 Basel.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft an die Gesellschafter erfolgen schriftlich per Post, per Telefax oder per E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brandt, Arno, deutscher Staatsangehöriger, in Riehen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 9'000.00;
Fellmann, Markus, von Dagmersellen, in Reinach BL, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 2'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haefeli, Hugo, von Muttenz und Zürich, in Füllinsdorf, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 11 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 9'000.00];
Häfeli, Odette, von Zürich, in Basel, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 9 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numero di pubblicazione: HR01-1005150114, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Light Blue Dolphin AG, in Basel, CHE-489.529.497, c/o Dr. Markus Fellmann, Elisabethenanlage 11, 4051 Basel, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
09.04.2021.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt Forschung und Entwicklung auf dem Gebiet Energie, spezifisch syntropische Energietechnologie, Entwicklung, Patentierung und Bau von Prototypen. Die Gesellschaft kann im übrigen alle Geschäft tätigen und Verträge abschliessen, welche geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszwecks direkt oder indirekt zu fördern.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief, Telefax oder E-Mail sofern ihre Adressen bekannt sind, sonst durch Publikation im SHAB. Gemäss Erklärung vom 29.03.2021 erfüllt die Gesellschaft die Voraussetzungen für den Verzicht auf die eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Leuzzi, Dr. Marco, italienischer Staatsangehöriger, in Sanremo (IT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Barbotto, Gianmaria, italienischer Staatsangehöriger, in Sanremo (IT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Fellmann, Dr. Markus, von Dagmersellen, in Dornach, Direktor, mit Einzelunterschrift.