Informazioni su Gérard Fellay
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Gérard Fellay
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005659337, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
Fondation Philippe Gross, à Martigny, CHE-100.654.739, fondation (No. FOSC 80 du 26.04.2019, Publ. 1004618323).
Nouvelle adresse:
c/o Daniel Arlettaz, Rue du Simplon 14, 1920 Martigny.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Fellay, Gérard, de Bagnes, à Martigny, président du conseil de fondation, avec signature collective à deux;
Couchepin Vouilloz, Anne-Laure, de Martigny, à Martigny, membre du conseil de fondation, avec signature collective à deux avec le président;
Fiduciaire des Alpes SA, à Martigny, organe de révision.
Inscription ou modification de personne(s):
Arlettaz, Daniel, de Liddes, à Martigny, président du conseil de fondation, avec signature collective à deux;
Martinetti, David, de Martigny, à Martigny, membre du conseil de fondation, avec signature collective à deux;
NOFIVAL SA, succursale de Sion (CHE-181.116.368), à Sion, organe de révision.
Numero di pubblicazione: HR02-1004618323, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
Fondation Philippe Gross, à Martigny, CHE-100.654.739, fondation (No. FOSC 203 du 19.10.2018, Publ. 1004480776).
Inscription ou modification de personne(s):
Fellay, Gérard, de Bagnes, à Martigny, président du conseil de fondation, avec signature collective à deux [précédemment: président, avec signature individuelle];
Couchepin Vouilloz, Anne-Laure, de Martigny, à Martigny, membre du conseil de fondation, avec signature collective à deux avec le président [précédemment: membre, avec signature collective à deux];
Gilliéron, Michel, de Servion, à Martigny, membre du conseil de fondation, avec signature collective à deux avec le président [précédemment: membre, avec signature collective à deux].
Numero di pubblicazione: 7090852, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
Fondation Philippe Gross, à Martigny, CH-621.7.001.749-0, fondation (No. FOSC 25 du 06.02.2012, Publ. 6536572).
Inscription ou modification de personne(s):
Fellay, Gérard, de Bagnes, à Martigny, président, avec signature individuelle [précédemment: président avec signature collective à deux].