Informazioni su Theodor Josef Feldmann
Fascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Theodor Josef Feldmann
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005886961, Ufficio del registro di commercio Vallese, (600)
Le Petit Hotel AG, in Zermatt, CHE-204.845.552, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 04.07.2023, Publ. 1005786253).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Feldmann, Theodor Josef, deutscher Staatsangehöriger, in Recklinghausen (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Schilling, Frank, deutscher Staatsangehöriger, in Zermatt, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Odisio, Davide, italienischer Staatsangehöriger, in Valtournenche (IT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Olsen, Martin Richard Heiden, dänischer Staatsangehöriger, in Avusy, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR01-1005786253, Ufficio del registro di commercio Vallese, (600)
Le Petit Hotel AG, in Zermatt, CHE-204.845.552, Metzggasse 28, 3920 Zermatt, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
19.06.2023.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, den Betrieb, die Förderung und den Verkauf von Hotels und Restaurants, Hotelbeteiligungen, Gastgewerbebetrieben. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung einen Teil der Aktiven und Passiven der Butterfly AG, in Zermatt (CHE-439.305.524), nämlich den Geschäftsbereich Hotel Le Petit, gemäss Vermögensübertragungsvertrag vom 19.06.2023 mit Aktiven von CHF 1'012'114.76 und Passiven von CHF 848'937.97, wofür 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 19.06.2023 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Feldmann, Theodor Josef, deutscher Staatsangehöriger, in Recklinghausen (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Schilling, Frank, deutscher Staatsangehöriger, in Zermatt, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005234704, Ufficio del registro di commercio Vallese, (600)
CTF Hotel Immobilien AG, in Zermatt, CHE-113.681.361, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 192 vom 02.10.2020, Publ. 1004991666).
Statutenänderung:
21.06.2021.
Abspaltung:
Ein Teil der Aktiven und Passiven geht gemäss Spaltungsplan vom 21.06.2021 auf die neu gegründete Butterfly AG (CHE-439.305.524), in Zermatt, über. Das Aktienkapital wird infolge Spaltung um CHF 100'000.-- herabgesetzt.
Aktienkapital neu:
CHF 140'000.00 [bisher: CHF 240'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 140'000.00 [bisher: CHF 240'000.00].
Aktien neu:
140 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 240 Namenaktien zu CHF 1'000.00].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Feldmann, Theodor Josef, deutscher Staatsangehöriger, in Recklinghausen (DE), Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Schindellegi (Feusisberg)];
Schilling, Frank, deutscher Staatsangehöriger, in Zermatt, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelprokura].