Informazioni su Dominik Federer
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Dominik Federer
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005742687, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Kimmich Fussbodentechnik AG, in Lachen, CHE-112.946.048, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 225 vom 18.11.2020, Publ. 1005025487).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Federer, Dominik, von Horgen, in Altendorf, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nigro, Leorosa, von Schübelbach, in Schübelbach, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005025487, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Kimmich Fussbodentechnik AG, in Lachen, CHE-112.946.048, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 77 vom 23.04.2013, S.0, Publ. 7159796).
Statutenänderung:
06.11.2020.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Erbringen von nationalen und internationalen Dienstleistungen auf dem Gebiet des Fussbodenbaus, inbesondere für Estrichböden, Industrieböden, Beton-Glätten, Kunstharzbeschichtungen, Bödensanierungen usw. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen. Die Gesellschaft ist berechtigt, im In- und Ausland Grundeigentum zu erwerben, zu belasten, zu veräussern und zu verwalten. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern.
Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Weitere Statutenänderungen nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bermann, Rolf, von Basel, in Freienbach, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Federer, Dominik, von Horgen, in Altendorf, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 1799557, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
BDO AG, in Zürich, CHE-105.952.747, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 210 vom 30.10.2014, Publ. 1795419).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heini, Stefan, von Ruswil, in Küssnacht SZ, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Huber, Thomas, von Sempach und Hohenrain, in Sempach, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Riebli, Ruedi, von Giswil, in Sarnen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Seiler, Urs, von Mönchaltorf, in Iffwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hofer, Elisabeth, von Arni BE, in Lützelflüh-Goldbach, mit Kollektivprokura zu zweien;
Simone, Salvatore, von Genève, in Genève, mit Kollektivprokura zu zweien;
Friedli, Heidy, von Luzern, in Bern, mit Kollektivprokura zu zweien;
Koch, Pascal, von Kriens, in Kriens, mit Kollektivprokura zu zweien;
Hubler, Michael, von Deitingen, in Meiringen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Federer, Dominik, von Horgen, in Altendorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Forster, Ulrich, von Neckertal, in Arlesheim, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Güntert, Michael, von Mumpf, in Buus, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Darmstädter, Gilbert, von Zürich, in Stetten AG, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Mellingen];
Mark, Hans-Peter, von Bottighofen, in Warth-Weiningen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich];
Gebhard, Isabel, von Schmiedrued, in Dielsdorf, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Burgherr, Isabel];
Imboden, Franziska, von Stans, in Stans, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Camara, Franziska].