Informazioni su David Yves Fatio
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: David Yves Fatio
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 1534153, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Bureau technique D. Fatio, précédemment à Léchelles, CHE-386.034.968, entreprise individuelle (No. FOSC 26 du 07.02.2014, Publ. 1332689).
Nouveau siège:
Worb.
Nouvelle adresse:
Längismoostrasse 9, 3076 Worb.
Inscription ou modification de personne(s):
Fatio, David Yves, de Orbe, à Rüfenacht BE (Worb), titulaire, avec signature individuelle [précédemment: à Léchelles].
Numero di pubblicazione: 4738344, Ufficio del registro di commercio Giura, (670)
Dentan S.A., à Delémont, CH-670.9.003.440-3, Succursale (FOSC no 162 du 23.08.2004, p. 8, publ. 2416038).
avec siège principal à:
La Chaux-de-Fonds.
But du siège principal:
[biffé].
Dispositions pour la succursale:
[Les informations relatives aux personnes disposant d'un pouvoir de représentation pour toute l'entreprise sont radiées conformément à l'art. 110 al. 1 lit. e ORC, à la suite de la modification du droit du Registre du commerce].
Personnes et signatures radiées:
Joseph, Philippe, de La Chaux-de-Fonds, à Lausanne, président, avec signature collective à deux;
Joseph, Yves, de La Chaux-de-Fonds, à Lausanne, vice-président, avec signature collective à deux;
Joseph, Alain, de La Chaux-de-Fonds, à Belmont-sur-Lausanne, secrétaire, avec signature collective à deux;
Aleman, Frédéric, de Develier, à Lausanne, membre et directeur, avec signature collective à deux;
Burki, Francis, de Langnau im Emmental, à Delémont, avec procuration collective à deux;
Fatio, David, de Orbe, à La Chaux-de-Fonds, avec procuration collective à deux;
Jaillet, Philippe, de Vallorbe, à Cheseaux-sur-Lausanne, avec procuration collective à deux.
Numero di pubblicazione: 2416038, Ufficio del registro di commercio Giura, (670)
Dentan S.A., à Delémont, CH-670.9.003.440-3, Rue St-Randoald 7, 2800 Delémont, nouvelle succursale.
Raison sociale du siège principal:
Dentan S.A.
Nature juridique du siège principal:
Société anonyme.
Siège principal:
La Chaux-de-Fonds.
Date des statuts du siège principal:
05.07.2001.
Inscription au registre du commerce du siège principal:
14.03.1990.
But du siège principal:
Travaux d'étanchéité, d'asphaltage, de végétalisation de toiture, de ferblanterie et de paratonnerre;
études techniques en rapport avec lesdits travaux.
Personnes inscrites:
Joseph, Philippe, de La Chaux-de-Fonds, à Lausanne, président, avec signature collective à deux;
Joseph, Yves, de La Chaux-de-Fonds, à Lausanne, vice-président, avec signature collective à deux;
Joseph, Alain, de La Chaux-de-Fonds, à Belmont-sur-Lausanne, secrétaire, avec signature collective à deux;
Aleman, Frédéric, de Develier, à Lausanne, membre et directeur, avec signature collective à deux;
Burki, Francis, de Langnau im Emmental, à Delémont, avec procuration collective à deux;
Fatio, David, de Orbe, à La Chaux-de-Fonds, avec procuration collective à deux;
Jaillet, Philippe, de Vallorbe, à Cheseaux-sur-Lausanne, avec procuration collective à deux.