Informazioni su Christian Andreas Fassnacht
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Christian Andreas Fassnacht
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006028622, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Tuti AG, in Thalwil, CHE-328.706.373, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 185 vom 23.09.2022, Publ. 1005567644).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fassnacht, Christian Andreas, von Löhningen, in Gerlafingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fassnacht-Ruff, Eva Barbara, von Löhningen, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005567644, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Tuti AG, bisher in Feusisberg, CHE-328.706.373, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 228 vom 23.11.2018, Publ. 1004504356).
Statutenänderung:
13.09.2022.
Sitz neu:
Thalwil.
Domizil neu:
Alte Landstrasse 16, 8800 Thalwil.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fassnacht, Christian Andreas, von Löhningen, in Gerlafingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Thalwil].
Numero di pubblicazione: HR01-1004504356, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Tuti AG, in Feusisberg, CHE-328.706.373, Neuhofstrasse 10, 8834 Schindellegi, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
19.11.2018.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt Dienstleistungen im Bereich Management, Coaching, Sport-Marketing, Beratung im Bereich Sport, Transferwesen, Karriereplanung sowie den Handel mit Sportgeräten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 19.11.2018 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Fassnacht, Christian Andreas, von Löhningen, in Thalwil, Mitglied, mit Einzelunterschrift.