Informazioni su Marco Fasano
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Marco Fasano
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004973497, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
Sinergis Sàrl, à Vionnaz, CHE-329.513.032, société à responsabilité limitée (No. FOSC 84 du 02.05.2017, Publ. 3498471).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
ETNA SOLUTIONS SA (CHE-112.329.571), à Vionnaz, associée, pour 72 parts sociales de CHF 100.00;
Allamand, Jean Pierre, de Ormont-Dessus, à Vouvry, gérant, avec signature collective à deux;
Fasano, Marco, de Wattwil, à Les Evouettes (Port-Valais), gérant, avec signature collective à deux;
Guérin, Nathalie Armande, de Vionnaz, à Choëx (Monthey), gérante, secrétaire, avec signature collective à deux;
Lindemann, Robin Marcel, de Longirod, à Vionnaz, gérant, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Guérin-Guinnard SA (CHE-175.527.881), à Vionnaz, associée, pour 200 parts sociales de CHF 100.00 [précédemment: pour 128 parts sociales de CHF 100.00];
Mojonnier, Mickael, de Mézières (VD), à Vouvry, gérant, avec signature individuelle [précédemment: président des gérants, avec signature individuelle].
Numero di pubblicazione: 3498471, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
Sinergis Sàrl, à Vionnaz, CHE-329.513.032, Rue du Pavé 2, 1895 Vionnaz, société à responsabilité limitée (nouvelle inscription).
Date des statuts:
20.04.2017.
But:
exploitation d'une entreprise active dans le domaine du mandat de gestion commercial, administratif et technique, des prestations d'études, de conseil et de contrôle dans les domaines de l'énergie, des télécommunications et de la sécurité ainsi que toutes activités connexes au but précité (cf. statuts pour but complet).
Capital social:
CHF 20'000.00.
Obligations de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts.
Organe de publication:
FOSC.
Communications aux associés:
par écrit ou courriel. Selon déclaration du 20.04.2017, il est renoncé à un contrôle restreint.
Personne(s) inscrite(s):
ETNA SOLUTIONS SA (CHE-112.329.571), à Vionnaz, associée, pour 72 parts sociales de CHF 100.00;
Guérin-Guinnard SA (CHE-175.527.881), à Vionnaz, associée, pour 128 parts sociales de CHF 100.00;
Mojonnier, Mickael, de Mézières VD, à Vouvry, président des gérants, avec signature individuelle;
Guérin, Nathalie Armande, de Vionnaz, à Choëx (Monthey), gérante et secrétaire, avec signature collective à deux;
Allamand, Jean Pierre, de Ormont-Dessus, à Vouvry, gérant, avec signature collective à deux;
Fasano, Marco, de Wattwil, à Les Evouettes (Port-Valais), gérant, avec signature collective à deux;
Lindemann, Robin Marcel, de Longirod, à Vionnaz, gérant, avec signature collective à deux.
Numero di pubblicazione: 2817568, Ufficio del registro di commercio Vallese
ETNA SOLUTIONS SA, à Monthey, CH-621.3.006.922-9, c/o Miralem Okanovic, Av. du Crochetan 24, 1870 Monthey, nouvelle société anonyme.
Date des statuts:
19.04.2005.
But:
toutes activités dans le domaine de l'électrotechnique, soit conseil, projet, installation, exécution de toute nature, fabrication, commercialisation, promotion et gérance en matière de courant fort et faible, d'installations de sécurité et de communication, de câblage universel, de réseaux de traitement électronique de l'information et d'appareils électriques, électroniques et électroménagers ainsi que toute discipline annexe et toutes opérations convergentes à ses buts.
Capital-actions:
CHF 102'000.--.
Capital-actions libéré:
CHF 51'000.--.
Actions:
204 actions de CHF 500.-- nominatives avec clause d'agrément.
Organe de publication:
FOSC.
Personnes inscrites:
Okanovic, Miralem, de Monthey, à Monthey, président, avec signature individuelle;
Allamand, Jean-Pierre, de Ormont-Dessus, à Vouvry, administrateur, avec signature collective à deux;
Fasano, Marco, de Wattwil, à Les Evouettes (Port-Valais), administrateur, avec signature collective à deux;
Ferreira Da Silva Fernando, Carlos Manuel, citoyen portugais, à Muraz (Collombey), administrateur, avec signature collective à deux;
KUNZLE FIDUCIAIRE ET GERANCE SA, à Monthey, organe de révision.