Informazioni su Marc Farquet
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Marc Farquet
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005043611, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
DDH S.A., à Saxon, CHE-106.662.269, société anonyme (No. FOSC 209 du 27.10.2017, Publ. 3836235).
Inscription ou modification de personne(s):
Vouilloz, Daniel, de Saxon, à Saxon, président du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: administrateur unique, avec signature individuelle];
Farquet, Fabio, de Saxon, à Saxon, administrateur, avec signature collective à deux avec le président;
Farquet, Marc, de Martigny, à Saxon, administrateur, avec signature collective à deux avec le président.
Numero di pubblicazione: HR02-1005008303, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
Cave des bains Sàrl, à Martigny, CHE-259.950.402, société à responsabilité limitée (No. FOSC 117 du 19.06.2020, Publ. 1004915581).
Modification des statuts:
07.10.2020.
Transformation:
la société à responsabilité limitée est transformée en société anonyme conformément au projet de transformation du 22.09.2020 et bilan arrêté au 30.06.2020 présentant des actifs pour CHF 935'250.20 et des passifs à l'égard des tiers de CHF 736'806.25 contre attribution à l'associée unique des 100 actions de CHF 1'000.00.
Nouvelle raison sociale:
Cave des bains SA.
Nouvelle nature juridique:
société anonyme.
Nouveau capital-actions:
CHF 100'000.00 [précédemment: CHF 100'000.00].
Nouveau capital-actions libéré:
CHF 100'000.00.
Nouvelles actions:
100 actions nominatives de CHF 1'000.00 avec restriction de transmissibilité selon statuts.
Nouvelles communications aux actionnaires:
par avis inséré dans la FOSC ou lettre recommandée pour les convocations aux assemblées générales et par écrit ou courriel pour les autres communications. [biffé: Obligations de fournir des prestations accessoires, droits de préférence.
de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts].
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Justa SA (CHE-112.737.935), à Saxon, associée.
Inscription ou modification de personne(s):
Farquet, Marc, de Martigny, à Saxon, président du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: président des gérants, avec signature collective à deux];
Farquet, Fabio, de Saxon, à Saxon, administrateur, avec signature collective à deux [précédemment: gérant, avec signature collective à deux].
Numero di pubblicazione: HR02-1004915581, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
Cave des bains Sàrl, à Leytron, CHE-259.950.402, société à responsabilité limitée (No. FOSC 79 du 24.04.2020, Publ. 1004877016).
Modification des statuts:
04.06.2020.
Nouveau siège:
Martigny.
Nouvelle adresse:
Rue de la Poste 5, 1920 Martigny.
Autre adresse:
Case postale 440, 1920 Martigny [précédemment: Case postale 62, 1912 Leytron].
Nouveau capital social:
CHF 100'000.00 [précédemment: CHF 20'000.00].
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Claret, Alain Maurice, de Saxon, à Saxon, gérant, avec signature individuelle, .
Inscription ou modification de personne(s):
Justa SA (CHE-112.737.935), à Saxon, associée, pour 100 parts sociales de CHF 1'000.00 [précédemment: pour 20 parts sociales de CHF 1'000.00];
Farquet, Marc, de Martigny, à Saxon, président des gérants, avec signature collective à deux;
Farquet, Fabio, de Saxon, à Saxon, gérant, avec signature collective à deux.