Informazioni su Michael Fankhauser
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Michael Fankhauser
Ultimi comunicati FUSC: Michael Fankhauser
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005484928, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Proverit Glas Holding AG, in Zollikofen, CHE-111.953.086, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 200 vom 16.10.2014, S.0, Publ. 1772127).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Iseli, Bruno, von Mühleberg, in Münchenbuchsee, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fankhauser, Michael, von Trub, in Ittigen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Fankhauser-Gasser, Gabrielle, von Trub, in Ittigen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1005050114, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Proverit AG, in Zollikofen, CHE-102.779.808, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 242 vom 13.12.2018, Publ. 1004519701).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fankhauser, Michael, von Trub, in Ittigen, Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift];
Scherer, Daniel, von Schüpfheim, in Blumenstein, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004993220, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Ring Immobilien AG, in Bern, CHE-339.754.028, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 187 vom 29.09.2014, S.0, Publ. 1738173).
Firma neu:
Ring Immobilien AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 29.09.2020 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Auderset, Florian, von Gurmels, in Bösingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fankhauser, Michael, von Trub, in Ittigen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Seiler, Urs Robert, von Madiswil, in Wilen b. Wollerau (Freienbach), Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: in Pfäffikon SZ (Freienbach), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien].