Informazioni su Jacqueline Falk
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Jacqueline Falk
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Jacqueline Falk
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005871771, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Stiftung Freizeitanlage Oberwil, in Zug, CHE-103.496.359, Stiftung (SHAB Nr. 175 vom 09.09.2020, Publ. 1004975048).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Falk, Jacqueline, von Basel, in Zug, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sauter, Sabine, von Zürich, in Dübendorf, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zug].
Numero di pubblicazione: HR02-1005249944, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Stiftung "Kellertheater am Burgbach", in Zug, CHE-102.017.118, Stiftung (SHAB Nr. 170 vom 02.09.2020, Publ. 1004969799). [gestrichen: Die Aufsichtsbehörde hat mit Verfügung vom 19.01.2010 die Stiftung von der Pflicht befreit, eine Revisionsstelle zu bezeichnen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Falk, Jacqueline, von Basel, in Zug, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Acton Revisions AG (CHE-101.865.078), in Zug, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1004721502, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Interessengemeinschaft Galvanik Zug (IGGZ), in Zug, CHE-113.205.368, Verein (SHAB Nr. 15 vom 23.01.2013, S.0, Publ. 7028608).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aeschi, Philippe, von Basel, in Baar, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Endres, Michael, von Hünenberg, in Baar, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lämmler, Mercedes, von Oberuzwil, in Zug, Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Baar];
Högger, Fabian, von Schönholzerswilen, in Reiden, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Oertig, Isabel, von Eschenbach (SG), in Baar, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Urfer, Andri, von Burgdorf, in Zug, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Falk, Jacqueline, von Basel und Wünnewil-Flamatt, in Zug, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.