Informazioni su Max Fahrni
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Max Fahrni
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Max Fahrni
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004881016, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
COMVIT INDUSTRIEBAU AG, in Thun, CHE-103.415.450, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 47 vom 08.03.2018, Publ. 4099069).
Statutenänderung:
17.04.2020.
Firma neu:
COMVIT AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Metall- und Stahlbauunternehmens sowie einer Schlosserei mit Projektierung, Planung und Ausführung von Metall- und Stahlkonstruktionen aller Art. Ferner den Handel mit Teilen in diesem Bereich sowie die Erbringung von Dienstleistungen in diesem Bereich. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen bzw. Unternehmungen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen. Die Gesellschaft ist berechtigt, im In- und Ausland Grundeigentum zu erwerben, zu belasten, zu veräussern und zu verwalten. Sie kann Patente, Rechte und Lizenzen erwerben, verwerten und veräussern. Sie kann Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen und Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen oder Verträge abschliessen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlagevertrag vom 26. Januar 1989].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: im SHAB, durch Brief oder E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Imfeld, Lukas, von Lungern, in Heimberg, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Imfeld, Hugo Alois, von Lungern, in Lungern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Imfeld, Hugo, Präsident, mit Einzelunterschrift];
Pfyffer, Andreas, von Sierre, in Lungern, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Boucard, René, von Altendorf, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Fahrni, Max, von Unterlangenegg, in Gwatt (Thun), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Niederhauser, Mike, von Eriswil, in Thierachern, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR01-1004695443, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
fahrWind Fahrni, in Thun, CHE-213.257.791, Friedenauweg 7, 3645 Gwatt (Thun), Einzelunternehmen (Neueintragung).
Zweck:
Anbieter von Motorradreisen sowie Verkauf von Geschenk- und Genussartikeln.
Eingetragene Personen:
Fahrni, Max, von Unterlangenegg, in Gwatt (Thun), Inhaber, mit Einzelunterschrift;
Fahrni, Claudia, von Unterlangenegg, in Gwatt (Thun), mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 3502291, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Sport-Point GmbH, in Wimmis, CHE-104.649.217, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 45 vom 04.03.2016, Publ. 2704303).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fahrni, Max, von Unterlangenegg, in Gwatt (Thun), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 44 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kuchen, Florian, von Lax, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 28 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 22 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Schmocker, Kaspar, von Unterseen, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 55 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 69 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Urfer, Jan Gerold, von Thierachern, in Spiez, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 27 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 22 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Mumenthaler, Felix, von Langenthal, in Wimmis, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 110 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 63 Stammanteilen zu je CHF 100.00].