Informazioni su Hermann Fässler
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Hermann Fässler
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006063467, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
ebs Energie AG, in Schwyz, CHE-105.979.887, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 90 vom 10.05.2023, Publ. 1005742677).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Achermann, Gregor, von Buochs, in Schwyz, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Fässler, Hermann, von Unteriberg, in Unteriberg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gnos, Rudolf Emil, genannt Ruedi, von Erstfeld, in Schwyz, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Laimbacher, Benno, von Schwyz, in Schwyz, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: HR02-1004494270, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Bauunternehmung Fässler AG, in Unteriberg, CHE-107.296.517, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 65 vom 06.04.2010, Publ. 5571860).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fässler, Hermann, von Unteriberg, in Unteriberg, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Fässler-Bart, Heidi, von Radelfingen, in Unteriberg, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Fässler, Florina, von Unteriberg, in Unteriberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fässler, Laura, von Unteriberg, in Unteriberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fässler, Robin, von Unteriberg, in Unteriberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fässler, Tobias, von Unteriberg, in Unteriberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3240323, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Elektrizitätswerk des Bezirks Schwyz AG, in Schwyz, CHE-105.979.887, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 98 vom 22.05.2014, Publ. 1516619).
Statutenänderung:
25.11.2016.
Firma neu:
ebs Energie AG.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schelbert, Xaver, von Muotathal, in Muotathal, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reichmuth, Ruedi, von Schwyz, in Steinen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Schwyz];
Fässler, Hermann, von Unteriberg, in Unteriberg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.