Informazioni su Isabelle Exer-Minet
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Isabelle Exer-Minet
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2836281, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
SEFID Revision AG, in Cham, CHE-101.379.211, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 65 vom 05.04.2016, Publ. 2759709).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Exer-Minet, Isabelle, von Seedorf UR, in Küssnacht SZ, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Exer, Arthur, von Seedorf UR, in Küssnacht SZ, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 1748137, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
ABT Revisionsgesellschaft AG, in Cham, CHE-101.379.211, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 108 vom 07.06.2013, Publ. 7218866).
Statutenänderung:
22.09.2014, 29.09.2014.
Firma neu:
SEFID Revision AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(SEFID Révision SA) (SEFID Audit Ltd).
Zweck neu:
Betrieb einer Treuhand- und Revisionsgesellschaft;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Mit Statutenänderung vom 22.09.2014 wurde der Nebenzweck der Gesellschaft geändert.]. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Exer, Arthur, von Seedorf UR, in Küssnacht SZ, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Küssnacht am Rigi, Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Exer-Minet, Isabelle, von Seedorf UR, in Küssnacht SZ, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.