Informazioni su Muriel Ettlin
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Muriel Ettlin
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004784799, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Initiativ-Genossenschaft Zentrum Zürich-Affoltern, in Zürich, CHE-102.257.007, Genossenschaft (SHAB Nr. 223 vom 18.11.2019, Publ. 1004761144).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ettlin, Muriel, von Allschwil, in Regensdorf, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gyger, Danièle, von Adelboden, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Herzog, Felix, von Wallisellen, in Wallisellen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 2130270, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Badmintonhallen-Genossenschaft Buchholz Uster, in Uster, Genossenschaft (SHAB Nr. 49 vom 12.03.2001, S. 1828).
Statutenänderung:
21.11.2003. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Neumark, Dave, von Uster, in Uster, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ettlin, Muriel, von Allschwil, in Regensdorf, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Morf, Thomas, von Wangen-Brüttisellen, in Gossau ZH, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 1238422, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Initiativ-Genossenschaft Zentrum Zürich-Affoltern, in Zürich, Genossenschaft (SHAB Nr. 47 vom 09.03.1999, S. 1547).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Babini, René, von Zürich, in Zürich, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Born, Willy, von Thunstetten, in Zürich, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Nauer, Otto, von Dottikon, in Zürich, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Scheifele, Hans-Rudolf, von Zürich, in Zürich, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kolb, Werner, von Zürich, in Zürich, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pantucek, Peter, von Oetwil am See, in Oetwil am See, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ita, Ernst, von Zürich, in Zürich, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Oetwil an der Limmat];
Ettlin, Muriel, von Allschwil, in Regensdorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kolb, Werner, von Zürich, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schädeli, Armin, von Kirchlindach, in Winkel, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Surber, Heinz, von Zürich, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tilliot-Treichler, Monika, von Richterswil und Aarberg, in Niederwil AG, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.