Informazioni su Jean-Claude Etique
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Jean-Claude Etique
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 5423594, Ufficio del registro di commercio Giura, (670)
Société coopérative immobilière du cartel syndical de Delémont, à Delémont, CH-670.5.000.810-9, Société coopérative (FOSC no 200 du 16.10.2007, p. 7, publ. 4157448).
Nouvelle adresse:
Rière l'Arsenal 7, 2800 Delémont.
Personnes et signatures radiées:
Etique, Jean-Claude, de Bure, à Delémont, secrétaire hors-conseil, avec signature collective à deux;
Christe, Georges, de Bassecourt, à Bassecourt, membre, sans droit de signature;
Fridez, Philippe, de Grandfontaine, à Delémont, membre, sans droit de signature;
Meury, Rémy, de Blauen, à Delémont, membre, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personnes:
Koller, Mélanie, de Montsevelier, à Montsevelier, secrétaire hors-conseil, avec signature collective à deux;
CRF Conseil, Révision et Fiscalité SA, à Delémont (CH-670.3.004.752-1), organe de révision.
Numero di pubblicazione: 5405848, Ufficio del registro di commercio Giura, (670)
Société coopérative de construction FOMH, à Bassecourt, CH-670.5.000.542-1, Société coopérative (FOSC no 212 du 01.11.2007, p. 9, publ. 4180420).
Nouvelle autre adresse:
Rière l'Arsenal 7, 2800 Delémont.
Personnes et signatures radiées:
Etique, Jean-Claude, de Bure, à Delémont, secrétaire hors-conseil, avec signature collective à deux avec président ou administrateur-gérant;
Caccin, Giuliano, d'Italie, à Bassecourt, membre, sans droit de signature;
Russo, Antonio, d'Italie, à Bassecourt, membre, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personnes:
Gunzinger, Didier, de Welschenrohr, à Delémont, administrateur-gérant, avec signature collective à deux [précédemment: avec signature collective à deux avec président ou secrétaire hors-conseil ];
Koller, Mélanie, de Montsevelier, à Montsevelier, secrétaire hors-conseil, avec signature collective à deux;
Coullery, Claude-Alain, de Fontenais, à Bassecourt, membre, sans droit de signature;
CRF Conseil, Révision et Fiscalité SA, à Delémont (CH-670.3.004.752-1), organe de révision.
Numero di pubblicazione: 5372000, Ufficio del registro di commercio Giura, (670)
Société coopérative de construction SORALI, à Courtételle, CH-670.5.000.775-8, Société coopérative (FOSC no 133 du 11.07.2008, p. 10, publ. 4570178).
Modification des statuts:
29.10.2009.
Nouvelle autre adresse:
Rière l'Arsenal 7, 2800 Delémont. [statuts modifiés le 29.10.2009 sur des points non soumis à publication].
Personnes et signatures radiées:
Etique, Jean-Claude, de Bure, à Delémont, secrétaire, avec signature collective à deux;
Joliat, Jean-Jacques, de Courtételle, à Courtételle, membre, sans droit de signature;
Gisiger, Marcelle, de Hauenstein-Ifenthal, à Courtételle, membre, sans droit de signature;
Siegenthaler, Bernadette, de Schangnau, à Courtételle, membre, sans droit de signature;
Ramseyer, Christophe, de Rüegsau, à Courtételle, membre, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personnes:
Koller, Mélanie, de Montsevelier, à Montsevelier, secrétaire hors-conseil, avec signature collective à deux;
Gyseler, Catherine, de Adelboden et Vendlincourt, à Courtételle, membre, sans droit de signature;
Buchstab, Sylvia, de Rorbas, à Courtételle, membre, sans droit de signature;
Schwab, Cédric, de Arch, à Courtételle, membre, sans droit de signature;
CRF Conseil, Révision et Fiscalité SA, à Delémont (CH-670.3.004.752-1), organe de révision.