Informazioni su John Victor Essig
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: John Victor Essig
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006135652, Ufficio del registro di commercio Appenzello Esterno, (300)
Mediprof AG, in Heiden, CHE-381.755.061, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 17 vom 27.01.2015, S.0, Publ. 1952919).
Firma neu:
Mediprof AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 16.09.2024 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Essig, John, von Mettauertal, in Heiden, Mitglied des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates].
Numero di pubblicazione: HR02-1004696991, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
ESBRAIN GmbH, bisher in Hünenberg, CHE-192.720.864, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 209 vom 26.10.2012, Publ. 6905566).
Statutenänderung:
11.07.2019.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Spiegelhofstrasse 59, 8032 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Essig, John Victor, von Mettauertal, in Oberlunkhofen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brenni, Mirko, von Mendrisio, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numero di pubblicazione: 1952919, Ufficio del registro di commercio Appenzello Esterno, (300)
Mediprof AG, bisher in Winterthur, CHE-381.755.061, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 239 vom 10.12.2013, Publ. 1226185).
Statutenänderung:
21.01.2015.
Sitz neu:
Heiden.
Domizil neu:
Brunnenstrasse 9, 9410 Heiden.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Griem, Lars, von Villars-sur-Glâne, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Essig, John, von Mettauertal, in Heiden, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Oberlunkhofen, Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].