Informazioni su Miguel Emanuel Espelleta
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Miguel Emanuel Espelleta
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004848537, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
U. Hauenstein Heizung Lüftung Sanitär AG, in Steffisburg, CHE-111.731.060, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 51 vom 14.03.2017, Publ. 3401871).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Espelleta, Miguel Emanuel, von Degersheim, in Steffisburg, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hauenstein, Urs, von Ringgenberg (BE) und Steffisburg, in Steffisburg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Blaser, Alfred, von Trubschachen, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hauenstein, Roman Walter, von Steffisburg, in Steffisburg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weibel, Stefan, von Rapperswil (BE), in Steffisburg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 1452329, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
U. Hauenstein Heizung Lüftung Sanitär AG, in Steffisburg, CHE-111.731.060, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 142 vom 25.07.2013, Publ. 996447).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Collazzo, Vito Marco, von Spiez, in Steffisburg, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied;
Espelleta, Miguel Emanuel, von Degersheim, in Steffisburg, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien, jedoch nicht zusammen mit Zeller Bruno Andreas und Zwahlen Urs];
Trachsel, Roland, von Oberwil im Simmental, in Goldiwil (Thun), mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied;
Zeller, Bruno Andreas, von Boltigen, in Steffisburg, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien, jedoch nicht zusammen mit Zwahlen Urs und Espelleta Miguel Emanuel];
Zwahlen, Urs, von Rüschegg, in Steffisburg, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien, jedoch nicht zusammen mit Zeller Bruno Andreas und Espelleta Miguel Emanuel];
wirtschaftsprüfung.gf ag (CHE-107.916.975), in Ostermundigen, Revisionsstelle [bisher: GFAG Wirtschaftsprüfung AG (CH-092.3.002.384-3)].
Numero di pubblicazione: 3526514, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
U. Hauenstein Heizung Lüftung Sanitär AG, in Steffisburg, CH-092.3.016.643-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 74 vom 18.04.2006, S. 4, Publ. 3336572).
Statutenänderung:
17.08.2006.
Aktienkapital neu:
CHF 1'000'000.-- [bisher: CHF 200'000.--].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'000'000.--.
Aktien neu:
2'000 Namenaktien zu CHF 500.-- [bisher: 400 Namenaktien zu CHF 500.--].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zaugg, Thomas Roger, von Trub, in Uetendorf, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hauenstein, Urs, von Ringgenberg BE und Steffisburg, in Steffisburg, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: von Ringgenberg BE, einziges Mitglied];
Hauenstein-Rupp, Silvia, von Ringgenberg BE und Steffisburg, in Steffisburg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stucker, Patric, von Bowil, in Schüpfen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Weibel, Stefan, von Rapperswil BE, in Steffisburg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien, jedoch nicht zusammen mit Zeller Bruno Andreas, Zwahlen Urs und Espelleta Miguel Emanuel];
Zeller, Bruno Andreas, von Boltigen, in Steffisburg, mit Kollektivprokura zu zweien, jedoch nicht zusammen mit Zwahlen Urs und Espelleta Miguel Emanuel [bisher: in Gunten (Sigriswil), mit Kollektivprokura zu zweien, jedoch nicht zusammen mit Zwahlen Urs, Espelleta Miguel Emanuel und Weibel Stefan];
Zwahlen, Urs, von Rüschegg, in Steffisburg, mit Kollektivprokura zu zweien, jedoch nicht zusammen mit Zeller Bruno Andreas und Espelleta Miguel Emanuel [bisher: mit Kollektivprokura zu zweien, jedoch nicht zusammen mit Zeller Bruno Andreas, Espelleta Miguel Emanuel und Weibel Stefan];
Espelleta, Miguel Emanuel, von Degersheim, in Steffisburg, mit Kollektivprokura zu zweien, jedoch nicht zusammen mit Zeller Bruno Andreas und Zwahlen Urs [bisher: mit Kollektivprokura zu zweien, jedoch nicht zusammen mit Zeller Bruno Andreas, Zwahlen Urs und Weibel Stefan].