Informazioni su Andreas Eschmann
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Andreas Eschmann
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR01-1005707694, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
DE BOOR-FAMILIENSTIFTUNG, in Lenzburg, CHE-229.773.466, c/o Eric de Boor, Eisengasse 33, 5600 Lenzburg, Stiftung (Neueintragung).
Urkundendatum:
04.08.1956. 15.11.2022. 16.03.2023.
Zweck:
Die Übernahme der Kosten oder die Ausrichtung von Beiträgen für die Erziehung, Ausbildung und Ausstattung der Nachkommen des Stifters;
in besonderen Fällen dringenden Bedürfnisses die Ausrichtung von Unterstützungen an die Nachkommen des Stifters und deren Ehegatten. Die Stiftung ist eine Familienstiftung, die nicht der staatlichen Aufsicht unterstellt ist und keine Revisionsstelle bezeichnen muss.
Eingetragene Personen:
de Boor, Eric, von Zürich, in Lenzburg, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eschmann, Andreas, von Winterthur, in Dürrenäsch, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 4069789, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Holcim Technology Ltd, in Rapperswil-Jona, CHE-108.813.148, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 192 vom 04.10.2017, Publ. 3788279).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Köhler, Roland, von Dürnten, in Jona (Rapperswil-Jona), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dedullen, Xavier, belgischer Staatsangehöriger, in Zollikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mathieu, Bernard, belgischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Casanova, Pascal, französischer Staatsangehöriger, in Lyon (FR), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wirahadiraksa, Ron, niederländischer Staatsangehöriger, in Schindellegi (Feusisberg), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kuperfarb, Gérard, französischer Staatsangehöriger, in Küsnacht ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Picaud-Roaux, Géraldine Jeanne Marcelle, französische Staatsangehörige, in Zürich, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Carr, Keith David, britischer Staatsangehöriger, in Wollerau, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eschmann, Andreas, von Winterthur, in Dürrenäsch, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Staufen];
Pieters, Axel, niederländischer Staatsangehöriger, in Küsnacht ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Thibault, René Roger, kanadischer Staatsangehöriger, in Calgary (CA), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 4041639, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Holcim Group Services Ltd, in Holderbank (AG), CHE-328.357.841, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 191 vom 03.10.2017, Publ. 3786195).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wirahadiraksa, Ron, niederländischer Staatsangehöriger, in Feusisberg, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Casanova, Pascal, französischer Staatsangehöriger, in Lyon (FR), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dedullen, Xavier, belgischer Staatsangehöriger, in Zollikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kuperfarb, Gérard, französischer Staatsangehöriger, in Küsnacht (ZH), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Köhler, Roland, von Dürnten, in Rapperswil-Jona, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Roaux, Géraldine, französische Staatsangehörige, in Zürich, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Carr, Keith, britischer Staatsangehöriger, in Wollerau, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eschmann, Andreas, von Winterthur, in Dürrenäsch, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Staufen];
Thibault, René, kanadischer Staatsangehöriger, in Calgary (CA), mit Kollektivunterschrift zu zweien.