Informazioni su Muhamer Esati
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Muhamer Esati
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005231630, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
EsaReal AG, bisher in Oftringen, CHE-319.548.520, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 15.06.2020, Publ. 1004910858).
Statutenänderung:
22.06.2021.
Sitz neu:
Thunstetten.
Domizil neu:
Zürichstrasse 10, 4922 Bützberg.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Neukum, Joachim, deutscher Staatsangehöriger, in Blauen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Esati, Muhamer, serbischer Staatsangehöriger, in Oftringen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1004910858, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
EsaReal AG, in Oftringen, CHE-319.548.520, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 62 vom 30.03.2020, Publ. 1004862353).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Esati, Muhamer, serbischer Staatsangehöriger, in Oftringen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Neukum, Joachim, deutscher Staatsangehöriger, in Blauen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1004862353, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
EsaReal AG, in Oftringen, CHE-319.548.520, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 49 vom 11.03.2020, Publ. 1004849986).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Esati, Muhamer, serbischer Staatsangehöriger, in Oftringen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].