Informazioni su Andreas Ernst
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Andreas Ernst
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005504221, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Walter Blum & Partner GmbH, in Baden, CHE-443.116.297, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 79 vom 26.04.2021, Publ. 1005159768).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ernst, Andreas, von Basel, in Illnau-Effretikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Leemann, Angelika, von Winterthur, in Zug, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Blum, Walter, von Zürich, in Wettingen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 30 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 25 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Lenzlinger, Alexander, von Fischingen, in Maur, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numero di pubblicazione: HR02-1004959053, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Walter Blum & Partner GmbH, in Baden, CHE-443.116.297, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 124 vom 01.07.2013, S.0, Publ. 949825).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Blum, Walter, von Zürich, in Wettingen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 25 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Ernst, Andreas, von Basel, in Illnau-Effretikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Blum, Katharina, von Zürich, in Wettingen, Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 15 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 25 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numero di pubblicazione: HR02-1004954262, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
basic Leadership Akademie AG, in Illnau-Effretikon, CHE-113.185.398, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 168 vom 31.08.2018, Publ. 4445191).
Statutenänderung:
31.07.2020.
Sitz neu:
Horgen.
Domizil neu:
Bergstrasse 66, 8810 Horgen.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Verbreitung der basic»leadership-Führungsmethode (Prospective Evaluation of Credibility based on Present Performance, was heisst zukunftsgerichtete Beurteilung der Bonität anhand Gegenwartsleistungen), indem sie Vertriebswege etabliert, die den Bekanntheitsgrad der Methode steigern, die Verbreitung der Methode fördern und zu deren Implementierung in Unternehmen führen. Die Gesellschaft kann Partnern im In- und Ausland (die auch Lizenznehmer sein können) das Recht erteilen, die basic»leadership-Führungsmethode (geschützte Marke) an ihre Klientel zu vertreiben. Sie kann die Methode auch über Publikationen, Vorträge, Aktivitäten im Internet und andere ihr als richtig erscheinende Wege anbieten, um die Verbreitung der Methode und Erhöhung deren Bekanntheitsgrad zu maximieren. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten. Sie kann Beteiligungen an andern Gesellschaften jeder Art im In- und Ausland erwerben, veräussern, verwalten und vermitteln sowie deren Geschäftsführung übernehmen. Die Gesellschaft kann beliebige Geschäfte, die mit den obgenannten Zwecken direkt oder indirekt in Verbindung stehen, tätigen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ernst, Andreas, von Basel, in Illnau-Effretikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Peter Jost, Daniela, von Horgen, in Horgen, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Kaister, Josef Meinrad, von Möhlin, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stäuble, Beat Patrice, von Basel, in Zürich, Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO), mit Kollektivunterschrift zu zweien.