Informazioni su Thomas Erni
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Thomas Erni
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Thomas Erni
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 4487848, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
AUVISO Audio Visual Solutions AG, in Horw, CH-100.3.027.106-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 150 vom 07.08.2007, S. 9, Publ. 4056982).
Statutenänderung:
2.05.2008.
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 150'000.--.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen durch eingeschriebenen Brief. [Weitere Aenderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Elmiger, Martin, von Ermensee und Hochdorf, in Luzern, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Erni, Thomas, von Ruswil, in Horw, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident];
Testatoris AG, in Luzern (170.3.021.564-3), Revisionsstelle [bisher: Testatoris AG, in Luzern].
Numero di pubblicazione: 4056982, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
AUVISO Audio Visual Solutions AG, in Horw, CH-100.3.027.106-7, Planung, Vermietung und Betrieb von sowie Handel mit Audio- und Video-Systemen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 28.06.2007, S. 12, Publ. 3998432).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bitzi Treuhand AG, in Sursee, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Erni, Thomas, von Ruswil, in Horw, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Einzelunterschrift];
Elmiger, Martin, von Ermensee und Hochdorf, in Luzern, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Einzelunterschrift];
Fernandez, Miguel, spanischer Staatsangehöriger, in Luzern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Einzelunterschrift];
Kohler, Marco, von Meggen, in Meggen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Einzelunterschrift];
Testatoris AG, in Luzern, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 1059686, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
AUVISO Audio Visual Solutions AG, in Horw, Ebenaustrasse 10, 6048 Horw, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
24.06.2003.
Zweck:
Planung, Vermietung und Betrieb von sowie Handel mit Audio- und Video-Systemen;
technische Dienstleistungen;
Schulung und Beratung;
Erwerb und Veräusserung von Liegenschaften;
Beteiligungen.
Aktienkapital:
CHF 150'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Aktien:
150 Namenaktien zu CHF 1'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen durch Brief oder E-Mail.
Vinkulierung:
Die Namenaktien sind nach Massgabe der Statuten vinkuliert.
Eingetragene Personen:
Erni, Thomas, von Ruswil, in Horw, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Elmiger, Martin, von Ermensee und Hochdorf, in Luzern, Mitglied und Sekretär, mit Einzelunterschrift;
Bitzi Treuhand AG, in Sursee, Revisionsstelle.