Informazioni su Erdal Erbay
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Erdal Erbay
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005695823, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
C.A.N. Möbel GmbH, in Aarburg, CHE-110.193.013, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 205 vom 21.10.2022, Publ. 1005588479).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dikilitas, Halil Ibrahim, türkischer Staatsangehöriger, in Basel, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00;
Erbay, Erdal, türkischer Staatsangehöriger, in Olten, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dikilitas, Hasan, türkischer Staatsangehöriger, in Binningen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 5'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00].
Numero di pubblicazione: 5494686, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
C.A.N. Möbel GmbH, in Aarburg, CH-400.4.024.651-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 110 vom 09.06.2006, S. 2, Publ. 3408860).
Statutenänderung:
01.12.2009. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Modalitäten für die Abtretung von Stammanteilen gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Alimli, Murat, türkischer Staatsangehöriger, in Olten, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Erbay, Rahmi, türkischer Staatsangehöriger, in Olten, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00;
Yagci, Mehmet, türkischer Staatsangehöriger, in Etlik Ankara (TR), Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 8'000.00 [bisher: Gesellschafter ohne Zeichnungsberechtigung und mit einem Stammanteil von CHF 18'000.00];
Ugurtan, Cetin, türkischer Staatsangehöriger, in Waldshut-Tiengen (DE), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 2'000.00 [bisher: deutscher Staatsangehöriger, Gesellschafter mit Einzelunterschrift];
Erbay, Erdal, türkischer Staatsangehöriger, in Olten, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 5353516, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Erbay GmbH, in Olten, CH-241.4.005.741-5, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 81 vom 27.04.2006, S. 11, Publ. 3350436).
Firma neu:
Erbay GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 06.11.2009 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Erbay, Rahmi, türkischer Staatsangehöriger, in Olten, Gesellschafter, Vorsitzender der Geschäftsführung und Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.-- [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Erbay, Erdal, türkischer Staatsangehöriger, in Olten, Gesellschafter und Geschäftsführer, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.-- [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien].