Informazioni su Dr. Thomas Erb
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Dr. Thomas Erb
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Dr. Thomas Erb
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005959245, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
2nd View AG, in Zürich, CHE-371.096.245, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 9 vom 13.01.2022, Publ. 1005379716).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Erb, Thomas, von Oberrohrdorf, in Laufen-Uhwiesen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Wäschle, Walter, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1005948241, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
HL-Technik Aktiengesellschaft Beratende Ingenieure, in Zürich, CHE-101.938.955, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 242 vom 13.12.2023, Publ. 1005908465).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stauffer, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Hemishofen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wetter, Karena, von Appenzell, in Neuhausen am Rheinfall, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Erb, Thomas, von Oberrohrdorf, in Laufen-Uhwiesen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Troxler, Reto, von Römerswil, in Wädenswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wetter, Thomas, von Appenzell, in Schaffhausen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Clericetti, Agostino, von Breggia, in Sorengo, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Klaus, Ralph, von Kreuzlingen, in Münsterlingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Leboucq, Eric Henri Marceau, von Le Mont-sur-Lausanne, in Le Mont-sur-Lausanne, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Menegatti, Alessio, von Massagno, in Aarau, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005921278, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Patronaler Wohlfahrtsfonds der Henauer Gugler AG, in Zürich, CHE-109.742.551, Stiftung (SHAB Nr. 100 vom 27.05.2021, Publ. 1005193697).
Weitere Adresse:
c/o CSD Management SA, Rte. Jo-Siffert 4, 1762 Givisiez.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grivel Niklaus, Christine, von Cortaillod, in Grolley, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Troxler, Reto, von Römerswil, in Wädenswil, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Erb, Thomas, von Oberrohrdorf, in Laufen-Uhwiesen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.