Informazioni su Antonius Erb
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Antonius Erb
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 4684200, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
HMTI GmbH, in Risch, CH-170.4.003.315-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 179 vom 15.09.2006, S. 15, Publ. 3551624).
Statutenänderung:
24.09.2008.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 24.09.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Erb, Antonius, von Hüttwilen, in Luzern, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00;
Erb, Alexander, von Hüttwilen, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kling, Beate, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift und Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Kratzer-Muff, Marie Louise, von Aeschi bei Spiez, in Rotkreuz, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 3551624, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
HMTI GmbH, Sitz [bisher: Cham ], CH-170.4.003.315-9, Organisation von Seminaren und Kursen, GmbH (SHAB Nr. 111 vom 12.06.2001, S. 4392).
Statutenänderung:
07.09.2006.
Sitz Neu:
Risch.
Domizil Neu:
c/o Marie-Louise Kratzer-Muff, Treuhandbüro, Lettenstrasse 7, 6343 Rotkreuz.
Eingetragene Personen Geändert:
Erb, Antonius, Heimat Hüttwilen, in Luzern, Gesellschafter mit Einzelunterschrift, Geschäftsführer mit Einzelunterschrift, Stammanteil: CHF 19'000 [bisher: in Shanghai (CN), Gesellschafter].
Neu:
Erb, Alexander, Heimat Hüttwilen, in Zürich, Gesellschafter ohne Zeichnungsberechtigung, Stammanteil: CHF 1'000.
Gelöscht:
[Kuhn, Ernst, Heimat Cham, Mogelsberg, in Cham, Gesellschafter, Geschäftsführer mit Einzelunterschrift, Stammanteil: CHF 1'000].
Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
HMTI GmbH, Sitz C h a m .
Domizil:
Löbernstrasse 16c, 6330 Cham, GmbH (Neueintragung).
Statutendatum:
05.06.2001.
Zweck:
Organisation von Seminaren und Kursen sowie Erbringung von damit zusammenhängenden Beratungsleistungen;
kann sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Liegenschaften erwerben, verwalten und verkaufen.
Stammkapital:
CHF 20'000.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Erb, Antonius, Heimat Hüttwilen, in Shanghai (CN), Gesellschafter, Stammanteil: CHF 19'000;
Kuhn, Ernst, Heimat Cham, Mogelsberg, in Cham, Gesellschafter, Geschäftsführer mit Einzelunterschrift, Stammanteil: CHF 1'000.